KRS 0000504322
NIP5862289998
REGON22208083700000
NazwaZHD SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZHD
Data rejestracji 01 kwi 2014 (10 lat temu) 01 kwi 2014
Data usunięcia 26 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 13, GDAŃSK, 80-401, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIMAŁGORZATA ALEKSANDRA KROPIELNICKA
Likwidator
2016-08-30
2017-09-26
KAROL RYSZARD KALICKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-01
2016-08-30
KRZYSZTOF DONAT LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-01
2017-09-26
JOANNA HALINA KIJ STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2014-04-01
2017-09-26
KRZYSZTOF MAREK PODNIESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-30
2017-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PODPISUJE I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ
TADEUSZ KAZIMIERZ KIJ
PREZES ZARZĄDU
2014-04-01
2016-08-30
2014-04-01
2016-08-30
ZHD SPÓŁKA AKCYJNA
2014-04-01
2016-08-30
WZGÓRZE BERNADOWO, 75C, GDYNIA, 81-583, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 13 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie