KRS 0000042270
REGON19198833900000
NazwaLORIEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLORIEN INVESTMENTS
Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001
Data usunięcia 21 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁAPIŃSKA, 63, PRZYJAŹŃ, 83-331, PRZYJAŹŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #45 BUDOWNICTWO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMACIEJ BOGUSŁAW KWIATKOWSKI
Wspólnik
2001-09-07
2003-11-05
20 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PIOTR MAREK LEWANDOWSKI
Wspólnik
2001-09-07
2007-11-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
MAŁGORZATA ALEKSANDRA KROPIELNICKA
Wspólnik
2003-11-05
2007-11-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
LESZEK JÓZEF GRACZ
Wspólnik
2007-11-30
2018-02-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ
RENATA EWA MALINOWSKA
Wspólnik
2007-11-30
2018-02-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ
KRZYSZTOF JÓZEF ŁUSZCZYŃSKI
Prokurent
2001-09-07
2006-10-30
SAMOISTNA
MICHAŁ CEZARY WOJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2003-11-05
MAŁGORZATA BOŻENA KULIKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2007-11-30
KRZYSZTOF MAREK PODNIESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2007-11-30
BARTOSZ WOJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2007-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ BOGUSŁAW KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU- DYREKTOR
2001-09-07
2003-11-05
MICHAŁ CEZARY WOJEWSKI
DYREKTOR
2003-11-05
2006-10-30
KRZYSZTOF JÓZEF ŁUSZCZYŃSKI
DYREKTOR
2006-10-30
2007-11-30
ADAM RYSZARD RYBICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-30
2018-02-16
RAFAŁ EDWARD GRACZ
PREZES ZARZĄDU
2007-11-30
2018-02-16
2001-09-07
2006-10-30
VIP AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-30
2007-11-30
"LORIEN CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-07
2006-11-28
JAŚKOWA DOLINA, 17, GDAŃSK, 80-252, GDAŃSK, POLSKA
2006-11-28
2007-11-30
M.REJA, 3, GDAŃSK, 80-404, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie