KRS 0000138210
NIP5832691649
REGON19208520800000
NazwaWMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWMF
Data rejestracji 13 lis 2002 (22 lata temu) 13 lis 2002
Data usunięcia 08 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZAFARNIA, 11, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5832691649
data rejestracji 01 paź 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0112Z UPRAWA RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0114Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ #0115Z UPRAWA TYTONIU #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0710Z GÓRNICTWO RUD ŻELAZA #0126Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #0145Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃMAREK ANTONI CHROBAK
Wspólnik
2002-11-13
2020-11-09
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ ŁĄCZNIE 50000 ZŁ
MAREK MARIAN KURZAWSKI
Wspólnik
2002-11-13
2003-06-05
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000 ZŁ
JAROSŁAW ZYGMUNT TORUŃSKI
Wspólnik
2002-11-13
2003-06-05
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000 ZŁ
PIOTR JERZY STANISŁAWSKI
Wspólnik
2003-06-05
2009-10-26
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.500,00 ZŁOTYCH
WŁODZIMIERZ MAREK WALASIK
Wspólnik
2020-11-09
2023-12-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ.
PAWEŁ CHROBAK
Prokurent
2014-03-05
2020-11-09
PROKURA ODDZIELNA
MAREK ANTONI CHROBAK
Beneficjent
PAWEŁ CHROBAK
reprezentant
MAREK ANTONI CHROBAK
reprezentant
MAREK ANTONI CHROBAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI
MAREK ANTONI CHROBAK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-11-13
2020-11-09
WIESŁAW ŁUKASZEWICZ
PREZES ZARZĄDU DS.OCHRONY
2009-10-26
2010-12-27
WŁODZIMIERZ MAREK WALASIK
PREZES ZARZĄDU
2020-11-09
2023-12-08
RAFAŁ RYBA
PREZES ZARZĄDU DS. OCHRONY
2010-12-27
2014-03-05
PIOTR JERZY STANISŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU DO SPRAW OCHRONY
2003-06-05
2008-05-13
ROBERT ANDRZEJ PUCH
PREZES ZARZĄDU DO SPRAW PRODUKCJI
2003-06-05
2004-02-13
KRZYSZTOF JÓZEF ŁUSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU DS. OCHRONY
2008-05-13
2009-10-26
2002-11-13
2020-11-09
SAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-13
2003-06-05
ŚWIĘTOJAŃSKA, 70/71, GDAŃSK, 80-840, GDAŃSK, POLSKA
2003-06-05
2007-04-10
3 MAJA, 9A, GDAŃSK, 80-802, GDAŃSK, POLSKA
2007-04-10
2008-05-13
GRUNWALDZKA, 2/4, GDAŃSK, 80-236, GDAŃSK, POLSKA
2008-05-13
2018-06-27
GRUNWALDZKA, 4A, GDAŃSK, 80-236, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie