KRS 0000103193
NIP5830004805
REGON00810254000000
NazwaCROSS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCROSS FINANCE
Data rejestracji 03 kwi 2002 (22 lata temu) 03 kwi 2002
Data usunięcia 10 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁOPSKA, 53, GDAŃSK, 80-350, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4441700,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5830004805
data rejestracji 01 gru 2003
status Czynny
15105017641000009080504435
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
33175013250000000029963077
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
53175013250000000006044457
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
63105017641000002277471815
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #663 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGORAFAŁ BUCHHOLC
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ WALUSZEWSKI
Beneficjent
JERZY KOBYLIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF FĄFEREK
Beneficjent
Wspólnik
2002-04-03
2003-12-10
99 UDZIAŁÓW KAŻDY W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9,90 PLN
19049597100000
Wspólnik
2003-12-10
2012-03-22
20.680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.068.000,00 ZŁ
19279187000000
Wspólnik
2012-03-22
2012-06-18
20.680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.068.000,00 ZŁ
00810254000000
GJK INVESTMENTS S.A.
Wspólnik
2012-03-22
2015-04-28
47.920 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4.792.000,00 ZŁ
ROBERT CHRZANOWSKI
Wspólnik
2014-09-08
2016-01-22
2.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 225.000,00 ZŁOTYCH
BEATA KRZYŻAGÓRSKA ŻUREK
Wspólnik
2014-09-08
2016-01-22
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150.000,00 ZŁOTYCH
GESDORAS INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2014-09-08
2015-04-28
4.500 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 450.000,00 ZŁOTYCH
LIONELL ESTABLISHMENT
Wspólnik
2014-10-21
2015-04-28
4500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 450.000,00 ZŁOTYCH
AMAO FOUNDATION
Wspólnik
2015-04-28
2016-01-22
4.500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 450.000,00 ZŁOTYCH
TRUSS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2015-04-28
2018-08-01
20.272 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.027.200,00 ZŁ.
220965968
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-09
2016-02-16
KRZYSZTOF FĄFEREK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-09
2022-10-10
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-09
2022-10-10
ANDRZEJ RAFAŁ RETERSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-16
2018-08-01
JACEK KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-08-01
2022-05-25
KRZYSZTOF DAWID KULIG
Członek Organu Nadzoru
2022-05-25
2022-10-10
GRZEGORZ WALUSZEWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI TRUSS INWESTYCJE FĄFEREK KOBYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, KTÓRA POSIADA 68% AKCJI W SPÓŁCE CROSS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
JERZY KOBYLIŃSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI TRUSS INWESTYCJE FĄFEREK KOBYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, KTÓRA POSIADA 68% AKCJI W SPÓŁCE CROSS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
KRZYSZTOF FĄFEREK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI TRUSS INWESTYCJE FĄFEREK KOBYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, KTÓRA POSIADA 68% AKCJI W SPÓŁCE CROSS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RAFAŁ BUCHHOLC
PREZES ZARZĄDU
2017-08-31
2022-10-10
MACIEJ ORCZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-25
2022-10-10
JACEK FELCZYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-19
2008-04-15
ZDZISŁAW SZLACHETA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-03
2003-12-10
BOGDAN WIDAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-10
2004-07-02
PAWEŁ WIKTOR DZIANACH
PREZES ZARZĄDU
2004-07-02
2006-10-19
PAWEŁ WIKTOR DZIANACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-19
2007-02-14
KRZYSZTOF WACŁAW KORONKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-09-25
2011-05-12
PIOTR ROMAN SIUDAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-14
2011-05-12
PIOTR ROMAN SIUDAK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-12
2012-06-18
2002-04-03
2003-12-10
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MORSKICH "BALTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-10
2012-03-22
CENTRUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI COW "CROSS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-03
2003-12-10
WŁADYSŁAWA IV, 13 B, GDAŃSK, 80-547, GDAŃSK, POLSKA
2003-12-10
2010-04-16
JAGIELLOŃSKA, 13, GDAŃSK, 80-371, GDAŃSK, POLSKA
2010-04-16
2014-10-21
AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 140, GDAŃSK, 80-416, GDAŃSK, POLSKA
Wzrost konkurencyjności Cross Finance sp. z o.o. poprzez automatyzację procesów biznesowych w systemie B2B
306 090,00 zł
179 981,55 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie