KRS 0000480358
NIP5842733734
REGON22197323700000
NazwaPAYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPAYTREE
Data rejestracji 10 paź 2013 (11 lat temu) 10 paź 2013
Data usunięcia 29 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLANKI, 19, GDAŃSK, 80-308, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 666700,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842733734
data rejestracji 18 cze 2021
status Czynny
27160014621894667460000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
08109010980000000146602709
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
16160014621894667460000005
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
43160014621894667460000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
51160015051894667460000007
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
70160014621894667460000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
97160014621894667460000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
75160014621894667460000010
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #663 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPIOTR JACKOWSKI
Beneficjent
BARTŁOMIEJ JAKUB GARCZYK
zgłaszający - członek zarządu
RADOSŁAW JÓZEF DYLIK
Beneficjent
BARTŁOMIEJ JAKUB GARCZYK
Beneficjent
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF FĄFEREK
Beneficjent
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Beneficjent
Wspólnik
2021-07-14
2023-12-29
2.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ
19178156100000
MICHAŁ CHAŁACZKIEWICZ
Wspólnik
2021-07-14
2023-12-29
2.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Wspólnik
2013-10-10
2016-07-01
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ
KRZYSZTOF FĘFEREK
Wspólnik
2016-07-01
2021-07-14
1.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2020-06-26
2023-12-29
4.305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 215.250,00 ZŁ.
36112422500000
BARTŁOMIEJ GARCZYK
Wspólnik
2020-09-09
2021-07-14
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ.
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Wspólnik
2013-10-10
2016-07-01
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ
RADOSŁAW DYLIK
Prokurent
2020-10-19
2023-12-29
PROKURA SAMOISTNA
BARTŁOMIEJ GARCZYK
Prokurent
2020-06-26
2020-07-10
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF FĄFEREK
Członek Organu Nadzoru
2020-09-09
2023-12-29
JERZY KOBYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-09-09
2023-12-29
ANETA WŁOSTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-09-09
2023-12-29
MICHAŁ CHAŁACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2021-07-14
2023-12-29
ANDRZEJ JERZY ANTOŃ
Członek Organu Nadzoru
2021-07-14
2023-12-29
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA POSIADA POWYŻEJ 25% AKCJI PAYTREE, BĘDĄCY AKCJONARIUSZEM
KRZYSZTOF FĄFEREK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA POSIADA POWYŻEJ 25% AKCJI PAYTREE, BĘDĄCY AKCJONARIUSZEM
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA POSIADA POWYŻEJ 25% AKCJI PAYTREE, BĘDĄCY AKCJONARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SPRAWACH, W KTÓRYCH WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI W PRZEDMIOCIE ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM 0 WARTOŚCI POWYŻEJ 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH, PRZY CZYM W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH PRZYJMUJE SIĘ SUMĘ TYCH ŚWIADCZEŃ ZA OKRES KOLEJNYCH 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY, UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST W SPRAWACH W KTÓRYCH WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI W PRZEDMIOCIE ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM NIE WYŻSZEJ NIŻ 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH LUB W KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI W PRZEDMIOCIE ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ALICJA GRAŻYNA KOZAKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-10-10
2016-07-01
BARTŁOMIEJ GARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2020-07-10
2023-12-29
PIOTR JACKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-22
2023-12-29
KRZYSZTOF FĄFEREK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-01
2020-07-10
2013-10-10
2020-06-26
ALFA INVESTMENTS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie