KRS 0000318727
NIP5831017342
REGON19088633500000
NazwaNORCOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNORCOMM
Data rejestracji 02 gru 2008 (16 lat temu) 02 gru 2008
Data usunięcia 17 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SŁONECZNIKOWA, 3, GDYNIA, 81-589, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5831017342
data rejestracji 31 lip 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAURSZULA HELENA KIEDROWSKA
Wspólnik
2008-12-02
2009-10-07
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
BEATA KRZYŻAGÓRSKA ŻUREK
Wspólnik
2008-12-02
2015-03-20
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ JAKUB NISKI
Wspólnik
2008-12-02
2015-03-20
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
JACEK DARIUSZ STEFAŃSKI
Wspólnik
2008-12-02
2009-10-07
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
MACIEJ STANISŁAW SZPUNAR
Wspólnik
2015-03-20
2020-02-17
249 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 24.900,00 ZŁ
MACIEJ STANISŁAW SZPUNAR
Prokurent
2017-03-29
2019-05-08
SAMOISTNA
HANNA KRYSTYNA SZPUNAR
Likwidator
2019-05-08
2020-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ Z JEDNEGO CZŁONKA.
ANDRZEJ STANISŁAW KIEDROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-02
2009-10-07
KRYSTYNA KRZYŻAGÓRSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-10-07
2010-02-24
MAGDALENA NISKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-24
2011-07-28
MACIEJ STANISŁAW SZPUNAR
PREZES ZARZĄDU
2011-07-28
2017-03-29
HANNA KRYSTYNA SZPUNAR
PREZES ZARZĄDU
2017-03-29
2019-05-08
2008-12-02
2019-05-08
NORCOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-02
2015-03-20
HALLERA, 13, GDAŃSK, 80-401, GDAŃSK, POLSKA
2015-03-20
2019-05-08
PL. KASZUBSKI, 8, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie