KRS 0000192456
NIP9510000073
REGON01033110800000
NazwaSHE COSMETIC LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSHE COSMETIC LAB
Data rejestracji 04 lut 2004 (21 lat temu) 04 lut 2004
Data usunięcia 14 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 212, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9510000073
data rejestracji 01 lut 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJTOMASZ MARIUSZ ZAŁĘSKI
zgłaszający - członek zarządu
ROBERT KRZYSZTOF DOBROWOLSKI
zgłaszający - członek zarządu
MAREK ANDRZEJ BIELENDA
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF DAWID KULIG
Beneficjent
ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS
Beneficjent
MARCIN ARTUR HAWRYSZKO
Wspólnik
2011-07-28
2012-12-14
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 ZŁOTYCH
JANUSZ ANDRZEJ KIERKOWSKI
Wspólnik
2004-02-04
2012-12-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
TOMASZ MARIUSZ ZAŁĘSKI
Wspólnik
2011-07-28
2022-02-14
305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.500,00 ZŁ
BOGUSŁAW HAWRYSZKO
Wspólnik
2012-12-14
2015-01-15
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ
RADOSŁAWA MISZCZYK
Wspólnik
2013-02-28
2014-08-07
135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13 500 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF PIOTR KALETA
Wspólnik
2015-01-15
2022-02-14
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-11-09
2021-12-22
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 000 ZŁ
14605701800000
AX CAPITAL LIMITED
Wspólnik
2021-12-22
2022-02-14
45 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4 500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2022-02-14
2022-04-14
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁ
35635738000000
WALDEMAR ANTONI KIERKOWSKI
Prokurent
2004-02-04
2011-07-28
SAMODZIELNA
KRZYSZTOF DAWID KULIG
Beneficjent
KRZYSZTOF KULIG WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SP. Z O.O. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38.67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKĄ INNOVA CENTRAL HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA OKOŁO 51% UDZIAŁÓW W OGÓLNEJ LICZBIE UDZIAŁÓW W BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SP. Z O.O. (POLSKA). NATOMIAST SPÓŁKA BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHE COSMETIC LAB SP. Z O.O.
ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS
Beneficjent
ANDRZEJ BARTOS WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SP. Z O.O. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: ANDRZEJ BARTOS POSIADA 38.67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKĄ INNOVA CENTRAL HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA OKOŁO 51% UDZIAŁÓW W OGÓLNEJ LICZBIE UDZIAŁÓW W BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SP. Z O.O. (POLSKA). NATOMIAST SPÓŁKA BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SHE COSMETIC LAB SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY BĘDZIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONYCH BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF PIOTR KALETA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-09
2021-12-22
TOMASZ MARIUSZ ZAŁĘSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-14
2022-02-24
MARCIN ARTUR HAWRYSZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-28
2012-12-14
KRZYSZTOF PIOTR KALETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-22
2022-02-14
MAREK ANDRZEJ BIELENDA
PREZES ZARZĄDU
2022-02-14
2022-04-14
ROBERT KRZYSZTOF DOBROWOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-14
2022-04-14
ALEKSANDER MARIUSZ WLEZIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-15
2017-11-22
JANUSZ ANDRZEJ KIERKOWSKI
PREZES
2004-02-04
2011-07-28
TOMASZ MARIUSZ ZAŁĘSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-28
2015-11-09
TOMASZ MARIUSZ ZAŁĘSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-09
2021-12-22
2004-02-04
2011-07-28
"KAJP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-28
2015-07-09
BUSINESS PLANET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-04
2011-07-28
DĄBKA, 1, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
2011-07-28
2019-02-06
SARMACKA, 16, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
2019-02-06
2021-12-22
UL. SŁAWĘCIŃSKA, 14, MACIERZYSZ, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie