KRS 0000250891
NIP9462483925
REGON06010616300000
NazwaSPORT24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPORT24.PL
Data rejestracji 13 lut 2006 (19 lat temu) 13 lut 2006
Data usunięcia 10 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 212, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMICHAŁ STANISŁAW GORAJEK
Wspólnik
2006-02-13
2011-03-21
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
ARTUR ERWIN RACICKI
Wspólnik
2006-02-13
2011-03-21
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ
MARIUSZ KRZYSZTOF CZERKAWSKI
Wspólnik
2007-09-07
2011-03-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-11-29
2013-09-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁOTYCH
14092574900000
Wspólnik
2013-09-12
2017-04-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
02211741700000
ANNA OLGA CHMIEL
Likwidator
2013-02-14
2014-05-15
PAWEŁ TAŃSKI
Likwidator
2014-05-15
2014-09-15
MICHAŁ STASIAK
Likwidator
2014-09-15
2015-07-16
JAKUB KONRAD KRZYWNICKI
Likwidator
2015-07-16
2017-04-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
MICHAŁ STANISŁAW GORAJEK
PREZES ZARZĄDU
2009-08-17
2011-03-21
MICHAŁ STANISŁAW GORAJEK
PREZES
2006-02-13
2007-07-12
MICHAŁ STANISŁAW GORAJEK
WICE - PREZES
2007-07-12
2007-09-07
ARTUR ERWIN RACICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-12
2009-08-17
TOMASZ HENRYK SADOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-29
2010-09-14
BENITA ELEONORA JAKUBOWSKA ANTONOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-14
2013-02-14
2006-02-13
2008-02-21
INFINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-21
2013-02-14
SPORT24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-13
2007-07-12
RUSAŁKA, 17, LUBLIN, 20-103, LUBLIN, POLSKA
2007-07-12
2008-02-21
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 8, LUBLIN, 20-609, LUBLIN, POLSKA
2008-02-21
2013-09-12
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 146 C, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
2013-09-12
2014-04-22
AL. JEROZOLIMSKIE, 179, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie