KRS 0000100736
NIP5271989824
REGON01268646500000
NazwaISA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaISA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Data rejestracji 20 mar 2002 (22 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 24 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOLSKA, 84/86, WARSZAWA, 01-141, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 61000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #45 BUDOWNICTWO #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁAZENON SUCHORA
Wspólnik
2002-03-20
2023-01-24
305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30500 ZŁ
FRANK DOBIA
Wspólnik
2002-03-20
2023-01-24
305 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30500 ZŁ
TOMASZ HENRYK SADOWSKI
Likwidator
2008-09-02
2023-01-24
HALINA PIETRZAK
Kurator
2008-01-23
2008-08-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ZENON SUCHORA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2008-02-26
FRANK DOBIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2005-06-14
JERZY RYSZARD HANKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-14
2008-02-26
2002-03-20
2008-09-02
"ISA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Km 1445/22
2023-12-30
2024-02-08
1468.11 PLN
VI Nc-e 1067439/15
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Małgorzata Zacharek - Bukszewicz Kancelaria Komornicza nr XXIII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie