KRS 0000111568
REGON01008777200000
Nazwa"RUPPEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRUPPEL
Data rejestracji 11 maj 2002 (22 lata temu) 11 maj 2002
Data usunięcia 14 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOLSKA, 84/86, WARSZAWA, 01-141, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAEDEN INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED
Wspólnik
2002-05-11
2004-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
TARGON FINANCE & HOLDING ESTABILISHMENT
Wspólnik
2004-02-19
2018-11-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
DANUTA ANNA IZDEBSKA
Prokurent
2002-05-11
2004-02-19
SAMOISTNA
GURDIAL SINGH DUHRE
Prokurent
2003-02-12
2004-02-19
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ KARBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-11
2004-02-19
RONALD ROBINSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-11
2003-01-29
CHRISTOPHER ERNST SCHIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-11
2018-11-14
ERNST MICHAEL SCHIEL
PREZES ZARZĄDU
2004-02-19
2018-11-14
2002-05-11
2018-11-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-11
2018-11-14
"RUPPEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-11
2018-11-14
WOLSKA, 84/86, WARSZAWA, 01-141, WARSZAWA, POLSKA
2002-05-11
2018-11-14
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2002-05-11
2018-11-14
52 - HANDEL DETALICZNY Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI
2002-05-11
2018-11-14
74 - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2002-05-11
2018-11-14
74 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
2002-05-11
2018-11-14
93 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W TYM EKSPORT I IMPORT
2002-05-11
2018-11-14
93 - PROWADZENIE SKŁADÓW CELNYCH
2002-05-11
2018-11-14
93 - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE URZĄDZANIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH I BIUR W SZCZEGÓLNOŚCI PROJEKTOWANIE, KOMPLETOWANIE WYPOSAŻENIA, WYKONAWSTWO ORAZ DORADZTWO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie