KRS 0000414618
NIP7010338916
REGON14605212700000
NazwaHOLDECO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHOLDECO
Data rejestracji 16 mar 2012 (13 lat temu) 16 mar 2012
Data usunięcia 13 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRÓJECKA, 194, WARSZAWA, 02-390, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Dane podatkowe
NIP 7010338916
data rejestracji 01 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 maj 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJAN DULCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-16
2024-09-13
MAGDALENA DULCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-16
2014-02-07
MACIEJ DULCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-16
2018-03-12
ALEKSANDRA GNIADKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-02-07
2024-09-13
MICHAŁ WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-03-12
2019-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ DULCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-03-12
2024-09-13
JERZY RYSZARD HANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-03-16
2013-09-10
ŁUKASZ PIOTR ŁABĘDZKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-10
2018-03-12
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie