KRS 0000475420
NIP5272699790
REGON14685421700000
NazwaADVISEON CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaADVISEON CAPITAL MANAGEMENT
Data rejestracji 02 wrz 2013 (11 lat temu) 02 wrz 2013
Data usunięcia 17 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Dane kontaktowe
Email BIURO@ADVISEON.PL
Dane podatkowe
NIP 5272699790
data rejestracji 27 wrz 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYPIOTR MAREK CHMIELEWSKI
Beneficjent
WIESŁAWA JANINA CHMIELEWSKA
reprezentant
JOANNA MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-17
2023-07-17
WIESŁAWA JANINA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-09-16
2023-07-17
PIOTR MAREK CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-02
2023-07-17
WIESŁAWA JANINA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-02
2013-10-25
MARIUSZ KRZYSZTOF CZERKAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-02
2016-09-16
GRZEGORZ JACEK ZATRYB
Członek Organu Nadzoru
2013-10-25
2014-04-17
PIOTR MAREK CHMIELEWSKI
Beneficjent
POSIADANIE POŚREDNIO PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY 100% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DARIUSZ ROMUALD GRAFF
PREZES ZARZĄDU
2013-09-02
2016-09-16
WIESŁAWA JANINA CHMIELEWSKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANA DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2016-09-16
2023-07-17
2013-09-02
2016-09-16
ADVISEON SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie