KRS 0000228492
REGON14000697100000
Nazwa"M4B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaM4B
Data rejestracji 14 lut 2005 (20 lat temu) 14 lut 2005
Data usunięcia 13 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚNIADECKICH, 17, WARSZAWA, 00-654, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550341,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄJAROSŁAW NORBERT LEŚNIEWSKI
Wspólnik
2005-02-14
2008-11-13
3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 348.8000 ZŁOTYCH
ROBERT WITOLD GONDEK
Wspólnik
2005-02-14
2007-11-19
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ.
PIOTR ANDRZEJ TOŃSKI
Wspólnik
2005-02-14
2008-11-13
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.400 ZŁOTYCH
PIOTR MAREK CHMIELEWSKI
Wspólnik
2007-12-28
2008-11-13
609 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.381 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
PIOTR ANDRZEJ TOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-14
2007-11-19
PIOTR ANDRZEJ TOŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-19
2008-11-13
WOJCIECH PIOTR KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-14
2008-11-13
JAROSŁAW NORBERT LEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-14
2008-11-13
ROBERT WITOLD GONDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-14
2007-11-19
2005-02-14
2005-03-04
AL. KRAKOWSKA, 110, WARSZAWA, 02-256, WARSZAWA, POLSKA
2005-03-04
2006-06-19
AL.KRAKOWSKA, 110/114, WARSZAWA, 02-256, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie