KRS 0000325359
NIP7010196505
REGON14161914400000
NazwaELLIPSIS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaELLIPSIS CAPITAL
Data rejestracji 12 mar 2009 (16 lat temu) 12 mar 2009
Data usunięcia 20 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-036, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWIESŁAWA JANINA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-12
2021-05-20
EWA EDYTA RYSZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-12
2021-05-20
BOGDAN MAŁACHWIEJ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-12
2021-05-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W MIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR MAREK CHMIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-12
2010-04-23
JOANNA MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-23
2021-05-20
2009-03-12
2010-04-23
SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie