KRS 0000355755
NIP7010235501
REGON14240951000000
NazwaNOVIAN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNOVIAN EUROPE
Data rejestracji 17 maj 2010 (14 lat temu) 17 maj 2010
Data usunięcia 07 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UJEJSKIEGO, 10, RZESZÓW, 35-205, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5901355,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5901355,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji59013550
Dane kontaktowe
Email NOVIAN@NOVIANSA.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 7010235501
data rejestracji 01 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMAREK ADAM ŁANOSZKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-25
2015-01-27
ANDRZEJ MARIUSZ PEZDA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-25
2015-01-27
ADAM MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-25
2014-12-22
ALEKSANDER GORCZYCA
Członek Organu Nadzoru
2014-12-22
2016-11-08
TADEUSZ JAN DYKIEL
Członek Organu Nadzoru
2015-07-01
2021-01-07
BOGDAN DYKIEL
Członek Organu Nadzoru
2015-10-07
2021-01-07
KRZYSZTOF FEJDASZ
Członek Organu Nadzoru
2015-10-07
2021-01-07
WIESŁAWA JANINA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-17
2014-03-25
ADAM ŁUKASZ KRAWCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-17
2012-01-31
JAKUB KRAWCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-05-17
2012-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
PIOTR MAREK CHMIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-17
2011-06-10
JACEK JABŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-10
2012-10-03
JACEK TOMASZ WOŹNIAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-11
2014-03-25
JAROMIR TADEUSZ GORCZYCA
PREZES ZARZĄDU
2014-03-25
2018-09-27
2010-05-17
2014-04-15
NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie