KRS 0000391866
NIP5272661563
REGON14324428600000
NazwaVENTURION INVESTMENT FUND I SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaVENTURION INVESTMENT FUND I
Data rejestracji 21 lip 2011 (13 lat temu) 21 lip 2011
Data usunięcia 10 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji28000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPIOTR MAREK CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-21
2015-01-10
WIESŁAWA JANINA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-21
2012-07-06
ADAM ŁUKASZ KRAWCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-21
2012-04-24
JAKUB KRAWCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-21
2012-04-24
DARIUSZ ROMUALD GRAFF
Członek Organu Nadzoru
2012-04-24
2015-01-10
WOJCIECH CHLEBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-06
2015-01-10
PIOTR JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-06
2015-01-10
ADAM PARAFINIUK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-31
2015-01-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
DARIUSZ ROMUALD GRAFF
PREZES ZARZĄDU
2011-07-21
2012-04-24
DARIUSZ ROMUALD GRAFF
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2012-04-24
2012-05-21
MAGDALENA MARIA GRZYBOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-21
2015-01-10
2011-07-21
2012-07-06
VENTURION INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie