KRS 0000391844
NIP5272661505
REGON14319133100000
NazwaPCH PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPCH PARTNERS
Data rejestracji 20 lip 2011 (13 lat temu) 20 lip 2011
Data usunięcia 14 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@PCHPARTNERS.COM
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPIOTR MAREK CHMIELEWSKI
Wspólnik
2011-07-20
2013-07-31
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
ROWING CAPITAL LIMITED
Wspólnik
2011-07-20
2013-07-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LIMITED
Wspólnik
2013-07-31
2022-02-14
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-07-31
2022-02-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
14247469900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ SOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-10
2022-02-14
DARIUSZ ROMUALD GRAFF
PREZES ZARZĄDU
2011-07-20
2014-02-10
2011-07-20
2013-07-31
PCH FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie