KRS 0000116661
NIP1230741315
REGON01295411500000
NazwaMETROPOL INDUSTRIAL PARK ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETROPOL INDUSTRIAL PARK ESTATE
Data rejestracji 14 cze 2002 (22 lata temu) 14 cze 2002
Data usunięcia 09 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6521Z LEASING FINANSOWY #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAEURO FINANCE B.V.
Wspólnik
2002-06-14
2005-12-01
299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149500 PLN
HERZOG FINANCE B.V.
Wspólnik
2002-06-14
2005-12-01
299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149500 PLN
KALKALIT EUROPE B.V.
Wspólnik
2005-12-01
2006-07-25
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150 000 ZŁ
RANIS INVESTMENTS LTD.
Wspólnik
2005-12-01
2006-07-25
299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149 500 ZŁ
Wspólnik
2006-07-25
2007-11-09
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁOTYCH
14023196900000
MOSHE MOR
Prokurent
2005-07-14
2006-07-25
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ALEKSANDER GOLDBERG
PREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2005-07-14
DEBORAH LEA FURST
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2005-07-14
ZVI ICHAKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-14
2005-07-14
ZVI ICHAKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-14
2006-07-25
GUY ICHAKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-23
2006-07-25
ELŻBIETA DONATA WICZKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-25
2006-11-22
AMANDA SPRING
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-25
2006-11-22
MARIA TERESA BIESIEKIERSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-22
2007-11-09
CATHERINE LUCY FINN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-22
2007-11-09
MATTHEW BANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-22
2007-11-09
2002-06-14
2005-08-23
"INDUSTRIAL PARK ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-14
2004-08-19
TECHNICZNA, 2, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2004-08-19
2005-08-23
TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-23
2006-07-25
JAGIELLOŃSKA, 82, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-25
2006-09-01
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-01
2006-12-13
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie