KRS 0000173724
NIP5262753476
REGON01556800000000
NazwaRNS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRNS INVESTMENT
Data rejestracji 26 wrz 2003 (21 lat temu) 26 wrz 2003
Data usunięcia 25 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #45 BUDOWNICTWO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAALEKSANDER GOLDBERG
Wspólnik
2003-09-26
2006-11-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SIGMUND ALEXANDER ROLAT
Wspólnik
2003-10-23
2007-04-02
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
AARON SELIGSON
Wspólnik
2003-10-23
2007-04-02
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 92.000 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
Wspólnik
2006-11-23
2008-09-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁOTYCH
01524720000000
ZEV FURST
Prokurent
2003-09-26
2007-12-14
PROKURA SAMODZIELNA DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
MARCIN PIOTR DACKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-04-02
2008-09-25
DEBORAH LEA FURST
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2008-09-25
AARON SELIGSON
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2007-04-02
ALEKSANDER GOLDBERG
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2006-02-27
SIGMUND ALEXANDER ROLAT
Członek Organu Nadzoru
2006-02-27
2008-09-25
1930-07-01
MARCIN PIOTR DACKIEWICZ
Likwidator
2007-12-14
2008-09-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SIGMUND ALEXANDER ROLAT
PREZES ZARZĄDU
2003-09-26
2006-02-27
ALEKSANDER GOLDBERG
PREZES ZARZĄDU
2006-02-27
2007-12-14
2003-09-26
2007-12-14
RNS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-26
2003-12-30
TECHNICZNA, 2, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie