KRS 0000223601
NIP1080000792
REGON01588429500000
NazwaTHOMSON REUTERS (MARKETS) EUROPE SA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaTHOMSON REUTERS (MARKETS) EUROPE SA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaTHOMSON REUTERS (MARKETS) EUROPE SA
Data rejestracji 09 gru 2004 (20 lat temu) 09 gru 2004
Data usunięcia 09 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego NEUHOFSTRASSE, 1, BAAR, 6340, BAAR, SZWAJCARIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1080000792
data rejestracji 01 lut 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ JAN JÓZEFOWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-09-06
2012-03-29
ARTUR OKUROWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-03-22
2018-11-19
RUTH CLAMP HELD
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2018-11-19
2019-07-09
PAWEŁ JÓZEFOWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-12-09
2005-05-25
ROBERT SUPEŁ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-05-25
2007-04-13
DAVID ROJKO KOVAČIK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-04-13
2011-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
GRAEME BARBOUR
PREZES ZARZĄDU
2009-06-04
2011-12-27
GOPALAN VENKATESH
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-04
2015-03-31
CHRISTOPHER HAGMAN
PREZES ZARZĄDU
2004-12-09
2009-06-04
IAIN BAIRD
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-09
2008-01-24
JUSTIN SCOTT
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-24
2009-06-04
RUTH CLAMP HELD
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-31
2017-06-01
MICHELLE LORRAINE PULS
PREZES ZARZĄDU
2017-06-01
2019-07-09
PRISCILLA CLAIRE HUGHES
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-01
2019-07-09
CHRISTIAN KOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-01
2019-07-09
KARIN CARPENTIER
PREZES ZARZĄDU
2011-12-27
2014-04-15
2004-12-09
2010-02-24
REUTERS EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2004-12-09
2010-02-24
REUTERS EUROPE S.A.
2004-12-09
2017-06-01
ROUTE DE THONON, 153, COLLONGE-BELLERIVE, 1245, COLLONGE-BELLERIVE, SZWAJCARIA
2017-06-01
2017-09-12
NEUHOFSTRASSE, 1, BAAR, 6340, SZWAJCARIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie