KRS 0000050056
NIP5252141688
REGON01611835000000
NazwaCEGOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCEGOS POLSKA
Data rejestracji 09 paź 2001 (23 lata temu) 09 paź 2001
Data usunięcia 28 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1396800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWCEGOS S.A.
Wspólnik
2001-10-09
2003-05-15
970 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAZDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 97000 ZŁOTYCH
CEGOS - IDET INTERNATIONAL S.A.
Wspólnik
2003-05-15
2013-08-28
13968 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.396.800 ZŁOTYCH
MAGDALENA ANIELA GUILLET
Prokurent
2001-10-09
2004-04-07
SAMODZIELNA
DARIUSZ ZIELIŃSKI
Prokurent
2008-09-04
2010-04-13
SAMODZIELNA
ISTVÁN BOROS
Prokurent
2010-04-13
2012-08-03
PROKURA SAMOISTNA
ISTVÁN BOROS
Likwidator
2012-08-03
2013-08-28
KATARZYNA HANNA SULIMIERSKA
Likwidator
2012-08-03
2013-08-28
JOSE MONTES O'CONNOR
Likwidator
2012-08-03
2013-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JEAN FRANS, ROBERT BRILMAN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2004-04-07
MAGDALENA ANIELA GUILLET
PREZES ZARZĄDU
2004-04-07
2008-09-04
JOSE MONTES O'CONNOR
PREZES ZARZĄDU
2008-09-04
2012-08-03
2001-10-09
2012-08-03
CEGOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-09
2007-11-30
ŚWIĘTOJERSKA, 5/7, WARSZAWA, 00-236, WARSZAWA, POLSKA
2007-11-30
2009-01-26
ŚMIAŁA, 31, WARSZAWA, 01-523, WARSZAWA, POLSKA
2009-01-26
2010-09-30
GRZYBOWSKA, 12/14, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie