KRS 0000024783
REGON01006783500000
NazwaREUTERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREUTERS POLSKA
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 24 mar 2006 24 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1179400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7440Z REKLAMA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAREUTERS NEDERLAND B.V. Z SIEDZIBĄ W DRENTESTRAAT 11, 183 HK, AMSTERDAM, HOLANDIA
Wspólnik
2001-07-09
2006-03-24
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.179.400 ZŁOTYCH (JEDEN MILION STO SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA)
PAWEŁ JAN JÓZEFOWICZ
Likwidator
2005-04-14
2005-05-17
ROBERT SUPEŁ
Likwidator
2005-05-17
2006-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARIOLA BRYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2003-09-02
MARTIN ORDODY
PREZES ZARZĄDU
2001-07-09
2002-04-22
KIERON O'CONNOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2002-04-22
CLAUS IPSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2002-04-22
CLAUS IPSEN
PREZES ZARZĄDU
2002-04-22
2003-09-02
PAWEŁ JAN JÓZEFOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-22
2005-04-14
PATRICK WALKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-02
2005-04-14
2001-07-09
2005-04-14
REUTERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie