KRS 0000184542
NIP5261017433
REGON01077046300000
NazwaIOG CITY POINT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIOG CITY POINT 2
Data rejestracji 23 gru 2003 (21 lat temu) 23 gru 2003
Data usunięcia 28 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3185000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCHWspólnik
2003-12-23
2007-03-01
1593 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 796.500 ZŁOTYCH
00200320900000
Wspólnik
2006-12-11
2011-11-28
6.370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.185.000 ZŁOTYCH
01616356300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
REINHARD KALSS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-09
2007-10-03
1965-08-09
JERZY WOJCIECH KLASICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2005-02-02
BARBARA GRABOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-23
2005-02-02
ROBERT JAMES MARTIN
PREZES ZARZĄDU
2005-02-02
2005-02-09
GEORGE TADEUSZ MULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-02
2005-02-09
1952-03-12
CHRISTIAN FOJTL
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-02
2005-10-21
1964-11-19
SIMON JOHN HOOPER
PREZES ZARZĄDU
2005-02-09
2007-10-03
CATHERINE LUCY FINN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-03
2011-08-19
MATTHEW GILES BANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-03
2011-08-19
GRZEGORZ WŁADYSŁAW LATAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-19
2011-11-28
2003-12-23
2007-10-03
DEG-OR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-23
2007-10-03
MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie