KRS 0000168016
REGON01549510000000
NazwaSARENS-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSARENS-SERWIS
Data rejestracji 21 lip 2003 (21 lat temu) 21 lip 2003
Data usunięcia 29 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres INŻYNIERSKA, 32, SOCHACZEW, 96-502, SOCHACZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2942B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI DO OBRÓBKI METALU #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6311B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMAWspólnik
2003-07-21
2006-09-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
01151960100000
Wspólnik
2006-09-08
2007-05-29
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
01214272000000
JERZY WOJCIECH KLASICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2004-09-16
JAN CZESŁAW PIEKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2006-09-08
JOANNA BARBARA LEŚNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2005-04-25
WIESŁAW MARIUSZ RÓŻACKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2005-04-25
JANUSZ STEFAN ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2006-09-08
MAREK MIECZYSŁAW MIODUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2006-09-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WŁADYSŁAW JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-21
2007-05-29
RYSZARD STEFAN GAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-21
2005-07-18
PRZEMYSŁAW MILCZAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2006-09-08
JOLANTA MIRKOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-22
2007-05-29
2003-07-21
2006-09-08
"ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC-DŹWIGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie