KRS 0000361164
NIP7010248780
REGON14250670300000
NazwaNOVIAN REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNOVIAN REAL ESTATE
Data rejestracji 26 lip 2010 (14 lat temu) 26 lip 2010
Data usunięcia 12 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UJEJSKIEGO, 10, RZESZÓW, 35-205, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6851104,30 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6851104,30 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji68511043
Dane kontaktowe
Email NOVIAN@NOVIANSA.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 7010248780
data rejestracji 01 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIABEATA JANIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-02-02
2014-03-13
MAREK ADAM ŁANOSZKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-13
2014-09-16
WIESŁAWA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2014-03-13
ADAM ŁUKASZ KRAWCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2012-02-02
JAKUB KRAWCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2012-02-02
ADAM PARAFINIUK
Członek Organu Nadzoru
2012-02-02
2014-03-13
ADAM MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-13
2014-10-17
ANDRZEJ MARIUSZ PEZDA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-13
2014-09-16
BOGDAN DYKIEL
Członek Organu Nadzoru
2014-09-16
2019-07-12
ALEKSANDER GORCZYCA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-17
2016-11-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
PIOTR MAREK CHMIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-26
2011-06-09
JACEK JABŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-09
2012-08-31
JACEK TOMASZ WOŹNIAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-11
2014-03-13
JAROMIR TADEUSZ GORCZYCA
PREZES ZARZĄDU
2014-03-13
2017-03-17
2010-07-26
2014-04-22
NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie