KRS 0000161707
NIP6310022967
REGON27185376400000
NazwaRUREXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRUREXPOL
Data rejestracji 19 maj 2003 (21 lat temu) 19 maj 2003
Data usunięcia 25 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TROCHIMOWSKIEGO, 27, CZĘSTOCHOWA, 42-207, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1609950,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6310022967
data rejestracji 01 cze 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #2410Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEWspólnik
2003-05-19
2010-12-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
27315548400000
Wspólnik
2003-05-19
2005-10-21
70 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 35.000 ZŁ
53054089000000
WIESŁAW GEMBORYS
Wspólnik
2005-10-21
2008-04-14
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-12-30
2019-04-25
32.199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.609.950,00 ZŁ
53054466900000
BARBARA STANISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-29
2011-11-16
MAREK MISIAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-11-16
2012-04-02
TADEUSZ JÓZEF DYRAGA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-19
2008-05-26
KRYSTYNA ALFREDA SKIBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-19
2009-12-21
WIESŁAW GEMBORYS
Członek Organu Nadzoru
2005-10-21
2006-08-23
RYSZARD KASZTELNIK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-23
2007-10-23
CZESŁAW PELAK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-26
2010-08-25
EWA TERESA TALIK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-21
2010-08-25
JACEK WOJCIECH BORUCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-13
2010-08-25
RAFAŁ WIKTOR REGULSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-06
2011-08-29
AGNIESZKA EDYTA OCIEPA
Prokurent
2011-04-06
2019-04-25
PROKURA SAMOISTNA, TJ. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI RUREXPOL SP. Z O.O. W RAMACH PROKURY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK JÓZEF MISIAKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-08-31
2013-03-19
DARIUSZ CHOJNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-31
2013-03-19
DARIUSZ CHOJNACKI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-19
2014-11-25
TOMASZ JERZY GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-25
2015-01-22
JAROSŁAW PAWEŁ LITWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-22
2015-08-11
RAFAŁ WIKTOR REGULSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-11
2015-12-18
AGNIESZKA EDYTA OCIEPA
PREZES ZARZĄDU
2015-12-18
2019-04-25
MARIUSZ STEFAN MERMEL
PREZES ZARZĄDU
2010-05-13
2010-12-30
PIOTR BOHDAN MICHALCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-30
2011-04-06
JAROMIR TADEUSZ GORCZYCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-06
2011-08-29
2003-05-19
2004-06-24
STALKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-24
2010-12-30
STALKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-19
2010-12-30
SOBIESKIEGO, 24, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
2010-12-30
2011-04-06
KUCELIŃSKA, 22, CZĘSTOCHOWA, 42-207, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie