KRS 0000259782
NIP6443295581
REGON24040873200000
NazwaSYNGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSYNGAZ
Data rejestracji 03 lip 2006 (18 lat temu) 03 lip 2006
Data usunięcia 18 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONDUKTORSKA, 42, KATOWICE, 40-155, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1742500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6443295581
data rejestracji 01 sie 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK WARZECHA
Beneficjent
FRANCISZEK LEKI
reprezentant
MIKOŁAJ WOŹNIAK
reprezentant
ARTUR SZCZELINA
reprezentant
Wspólnik
2006-07-03
2007-12-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
27248873000000
ADAM TADEUSZ WYCISZCZOK
Wspólnik
2007-12-14
2009-02-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
STANISŁAW GWÓŹDŹ
Wspólnik
2007-12-14
2009-10-05
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.000,00 ZŁ
JÓZEF KOZACZKO
Wspólnik
2007-12-14
2009-02-12
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ
PAWEŁ SZYMIK KOZACZKO
Wspólnik
2007-12-14
2009-02-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
JERZY WOŹNIAK
Wspólnik
2009-02-12
2016-01-18
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-02-12
2009-03-16
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.000,00 ZŁ
27263742000000
Wspólnik
2009-03-16
2012-09-26
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,00 ZŁ
24034406700000
Wspólnik
2012-09-26
2014-01-14
630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 315.000,00 ZŁ
27263742000000
Wspólnik
2013-09-24
2016-01-18
686 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 343.000,00 ZŁ
24034406700000
WŁADYSŁAW DZIWIŃSKI
Prokurent
2009-02-12
2009-03-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ADAM TADEUSZ WYCISZCZOK
Prokurent
2011-10-28
2013-10-09
PROKURA SAMOISTNA
JERZY MICHAŁ WOŹNIAK
Prokurent
2013-10-09
2016-01-18
PROKURA SAMOISTNA
MAREK WARZECHA
Beneficjent
RADA NADZORCZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ADAM TADEUSZ WYCISZCZOK
PREZES ZARZĄDU
2006-07-03
2009-02-12
TADEUSZ HENDZLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-03
2006-12-01
JAROSŁAW ZUZELSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-12
2009-02-27
JÓZEF KOZACZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-12
2009-10-07
WŁADYSŁAW DZIWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-16
2009-10-05
WŁADYSŁAW DZIWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-05
2009-10-07
JERZY WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-05
2011-12-09
PIOTR BOHDAN MICHALCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-09
2012-09-26
JERZY MICHAŁ WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2013-09-24
IWONA CHMIEL
PREZES ZARZĄDU
2013-09-24
2016-01-18
2006-07-03
2007-12-14
BUCZEK MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-07-03
2007-12-14
NOWOPOGOŃSKA, 1, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2007-12-14
2009-02-12
BARLICKIEGO, 8, KATOWICE, 40-820, KATOWICE, POLSKA
2009-02-12
2010-07-29
SOBIESKIEGO, 12, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA
2010-07-29
2010-09-08
IMIELI, 21, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-605, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
2010-09-08
2011-10-28
IMIELI, 14, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-605, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie