KRS 0000082304
REGON27770776200000
NazwaSIREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSIREX
Data rejestracji 16 sty 2002 (23 lata temu) 16 sty 2002
Data usunięcia 03 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, KATOWICE, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAROBERT ROMAN WOJTAREK
Wspólnik
2002-01-16
2012-02-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
MAŁGORZATA HAK
Wspólnik
2004-01-20
2012-02-21
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 PLN
KRZYSZTOF SIEROŃ
Wspólnik
2012-02-21
2019-10-03
300 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 150.000 ZŁ
JERZY MICHAŁ WOŹNIAK
Wspólnik
2002-01-16
2004-01-20
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
SYLWIA ANETTA STASIKOWSKA WOJTAREK
Prokurent
2002-07-05
2006-05-16
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY MICHAŁ WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-16
2002-07-05
ADAM TADEUSZ WYCISZCZOK
PREZES ZARZĄDU
2006-05-16
2012-02-21
KRZYSZTOF SIEROŃ
PREZES ZARZĄDU
2012-02-21
2013-10-24
ROBERT ROMAN WOJTAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-16
2002-07-05
ROBERT ROMAN WOJTAREK
PREES ZARZĄDU
2002-07-05
2002-07-26
ROBERT ROMAN WOJTAREK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-26
2006-05-16
2002-01-16
2006-08-17
CENTRUM FINANSOWO-INWESTYCYJNE WOMIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-16
2002-07-05
OLIMPIJSKA, 11, KATOWICE, 40-209, KATOWICE, POLSKA
2002-07-05
2002-07-26
POWSTAŃCÓW, 17, KATOWICE, 40-592, KATOWICE, POLSKA
2002-07-26
2003-06-27
POWSTAŃCÓW, 17, KATOWICE, 40-952, KATOWICE, POLSKA
2003-06-27
2006-05-16
FRANCUSKA, 70, KATOWICE, 40-028, KATOWICE, POLSKA
2006-05-16
2012-02-21
FLORIANA, 2 A, KATOWICE, 40-096, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie