KRS 0000046994
NIP6340013513
REGON27182447800000
NazwaKATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKATOWICKI HOLDING WĘGLOWY
Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001
Data usunięcia 17 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DAMROTA, 16-18, KATOWICE, 40-022, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 235869740,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 235869740,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji23586974
Dane podatkowe
NIP 6340013513
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEJACEK SZUŚCIK
Prokurent
2011-08-22
2011-12-22
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EDWARD PAŹDZIORKO
Prokurent
2016-08-10
2017-05-24
PROKURA ŁĄCZNA- Z INNYMY PROKURENTEM
WŁODZIMIERZ KORNASZEWSKI
Prokurent
2001-09-25
2005-09-22
SAMOISTNA
MARIUSZ ZDZISŁAW POCZĘTY
Prokurent
2001-09-25
2011-08-22
SAMOISTNA
MAREK KAZIMIERZ KLUZIK
Prokurent
2004-08-12
2011-08-22
SAMOISTNA
ANDRZEJ KAZIMIERZ SURMA
Prokurent
2004-08-12
2007-02-01
SAMOISTNA
SŁAWOMIR MRÓWKA
Prokurent
2005-09-22
2011-08-22
SAMOISTNA
MIROSŁAW KUGIEL
Prokurent
2007-02-01
2008-02-19
SAMOISTNA
RYSZARD UCIESZYŃSKI
Prokurent
2008-05-30
2011-08-22
SAMOISTNA
SŁAWOMIR MRÓWKA
Prokurent
2011-08-22
2012-07-18
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WALDEMAR BENEDYKT RASAŁA
Prokurent
2011-08-22
2014-10-30
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BERNADETA PASJA
Prokurent
2016-08-10
2020-02-17
PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
ANITA MIEMIEC
Prokurent
2001-09-25
2002-01-04
SAMOISTNA
MARIUSZ ZDZISŁAW POCZĘTY
Prokurent
2011-08-22
2020-02-17
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW
PIOTR MARIAN KASPRZYŃSKI
Prokurent
2001-09-25
2004-08-12
SAMOISTNA
JERZY KAZIMIERZ GÓRA
Prokurent
2001-09-25
2005-01-11
SAMOISTNA
WALDEMAR BENEDYKT RASAŁA
Prokurent
2001-09-25
2011-08-22
SAMOISTNA
MAREK KAZIMIERZ KLUZIK
Prokurent
2011-08-22
2016-08-10
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW
MICHAŁ PIOTR MUŻELAK
Prokurent
2016-08-10
2017-05-24
PROKURA ŁĄCZNA- Z INNYMY PROKURENTEM
WALDEMAR RASAŁA
Prokurent
2016-08-10
2017-05-24
PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
JAN RYSZARD KYZIOŁ
Prokurent
2001-09-25
2004-08-12
SAMOISTNA
ANDRZEJ ANTONI SZYGUŁA
Prokurent
2001-09-25
2011-04-13
SAMOISTNA
JANUSZ MAJDA
Prokurent
2012-07-18
2014-10-21
ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIESŁAW PIECHA
Prokurent
2012-07-18
2015-04-10
ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JANUSZ CZARNECKI
Prokurent
2013-05-21
2014-05-12
PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ WÓJCIK
Prokurent
2014-05-12
2016-08-10
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW
ADAM HOCHUŁ
Prokurent
2014-11-19
2016-05-30
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW
BEATA SZYMANEK
Prokurent
2016-08-10
2017-05-24
PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
HENRYK MAJCHRZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-09-01
2010-07-28
JANUSZ JANKE
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2003-11-19
TOMASZ SKRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2003-05-08
JANUSZ BOGDAN PRYTUŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2003-11-19
WIESŁAW ALOJZY PIECHA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2006-02-08
JÓZEF PUPKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2003-11-19
TADEUSZ STANISŁAW DEMEL
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2006-06-02
LEON LUDWIK KEMPKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2003-11-19
ELŻBIETA MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2003-11-19
ANNA TRUSZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2006-06-02
ZDZISŁAW KŁECZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2006-03-30
WOJCIECH POPIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2006-03-30
BOGUSŁAW SYREK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2006-07-31
KRYSTYNA WIERZBA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2006-07-31
JÓZEF DUBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-19
2006-06-02
ANDRZEJ FRĄCKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-08
2012-07-18
JANUSZ ROSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-30
2006-06-02
KONRAD MITERSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-02
2008-01-24
MIROSŁAW PAWEŁCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-02
2009-01-23
JAROSŁAW ADAMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-06-02
2008-01-24
TADEUSZ GIZA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-02
2009-09-01
RYSZARD BĄCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-31
2011-06-20
ADAM BIOLIK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-31
2009-09-01
ARTUR NOJSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2008-01-24
ZDZISŁAW KŁECZEK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2015-07-03
WOJCIECH POPIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2009-12-23
SŁAWOMIR WASZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2009-09-01
ALEKSANDRA MAGACZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-29
2009-09-01
ANNA KACPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-23
2010-07-28
HENRYK SZUMIŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-01
2010-10-19
ANNA MARGIS
Członek Organu Nadzoru
2009-09-01
2018-02-08
TOMASZ BOGUS
Członek Organu Nadzoru
2010-02-23
2015-07-03
MAREK KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-28
2012-11-07
MARIA SZKUTNICKA PIENIĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-28
2015-07-03
MIROSŁAW DRYŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-19
2015-07-03
JAN KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-13
2015-07-03
MAREK MATUSZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-12
2015-07-03
KRYSTYNA MARTA WIERZBA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-18
2020-02-17
TOMASZ LECHOSŁAW KNAP
Członek Organu Nadzoru
2012-07-18
2018-02-08
JERZY JÓZEF MAJCHRZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-11-07
2014-10-21
ZYGMUNT ŁUKASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-10-21
2014-10-30
ANNA MIAZEK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-03
2017-01-31
MARIUSZ WĘGLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-07-03
2017-01-31
ANDRZEJ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-07-03
2017-01-31
BOŻENA OCHENKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-03
2020-02-17
RYSZARD ŚMIECH
Członek Organu Nadzoru
2017-01-31
2017-06-16
WOJCIECH FRANK
Członek Organu Nadzoru
2018-09-10
2020-02-17
RAFAŁ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-07-03
2020-02-17
MAREK HALINIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-03-30
2006-12-20
EWA BEATA JASZCZURA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-31
2020-02-17
MARTA DZIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-31
2018-09-10
JERZY STANISŁAW PALKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2012-07-18
RYSZARD KOŚCIESZA KUSZŁEYKO
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2003-05-08
ANTONI ADAM MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2008-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONE SĄ PONADTO OSOBY DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTW UDZIELONYCH PRZEZ ZARZĄD.
STANISŁAW GAJOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2003-11-27
STANISŁAW LASEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2006-03-30
WOJCIECH DYGDAŁA
WICEPREZES
2006-05-31
2010-07-28
KRZYSZTOF RAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-20
2008-01-24
RYSZARD BĄCZYK
DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPREZESA ZARZĄDU NA OKRES 01.02.2007R. DO 30.04.2007R.
2007-02-12
2007-06-28
JAROSŁAW ZUZELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-28
2008-01-24
MARIAN SZTUKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2009-09-01
MAREK KLUSEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2010-07-28
ARTUR TRZECIAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-22
2016-08-10
WOJCIECH ZASADNI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-28
2010-10-01
ROMAN ŁÓJ
WICEPREZES ZARZĄU
2010-07-28
2011-01-05
ROMAN ŁÓJ
PREZES ZARZĄDU
2011-01-05
2014-10-21
MAKSYMILIAN KLANK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2003-10-24
MARIUSZ FRANCISZEK KORZENIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2004-08-12
MARIUSZ FRANCISZEK KORZENIOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-12
2006-11-09
WALDEMAR KAROL MRÓZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2004-08-12
WALDEMAR KAROL MRÓZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-12
2013-07-16
MARIUSZ FRANCISZEK KORZENIOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-03
2014-10-21
MARIUSZ WILKOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-13
2013-07-16
ROMAN ŁÓJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2004-08-12
STANISŁAW GAJOS
PREZES ZARZĄDU
2003-11-27
2010-10-01
ZYGMUNT ŁUKASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-30
2016-08-10
KRZYSZTOF MIŚKA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWO-RYNKOWYCH
2016-08-10
2018-09-10
ROMAN ŁÓJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-12
2006-12-20
TADEUSZ SKOTNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-16
2016-08-10
ROBERT ŁASKUDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-16
2016-08-10
ZYGMUNT ŁUKASZCZYK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2014-10-21
2014-10-30
WALDEMAR RASAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-30
2016-08-10
BARTOSZ KĘPA
WICEPREZES ZARZĄDU DS RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.
2015-12-07
2016-08-10
TOMASZ CUDNY
PREZES ZARZĄDU
2016-08-10
2017-08-08
JAROSŁAW JAROMIN
WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMIKI I FINANSÓW
2016-08-10
2018-09-10
BRONISŁAW GAJ
WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI
2016-08-10
2017-11-29
WIESŁAW PIECHA
WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRACY
2016-08-10
2017-06-16
WOJCIECH FRANK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2018-09-10
2020-02-17
2001-09-25
2020-02-17
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-25
2020-02-17
KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-25
2020-02-17
DAMROTA, 16-18, KATOWICE, 40-022, KATOWICE, POLSKA
2017-05-24
2020-02-17
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2017-05-24
2020-02-17
0990Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
2017-05-24
2020-02-17
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2017-05-24
2020-02-17
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2017-05-24
2020-02-17
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2017-05-24
2020-02-17
3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
2017-05-24
2020-02-17
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2017-05-24
2020-02-17
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2017-05-24
2020-02-17
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2017-05-24
2020-02-17
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
STANISŁAW GAJOS
"MONITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "KRAKUS" FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH "MYSŁOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA TECHNICZNO GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "KAZIMIERZ JULIUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE" SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA NA RZECZ KARDIOLOGII W GÓRNOŚLĄSKIM CENTRUM MEDYCZNYM W KATOWICACHSTANISŁAW LASEK
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ERGOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MINUTOR ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH DYGDAŁA
"KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO "HYDROMEL" SPÓŁKA AKCYJNA GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWAKRZYSZTOF RAK
"KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRYSZARD BĄCZYK
PSK RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIJAROSŁAW ZUZELSKI
WALCOWNIA METALI "ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA "CERAMIKA AVANTI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA CERAMIKA SKARBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MANUFAKTURA DEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WKG TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SYNGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ D & I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA WKG SPÓŁKA AKCYJNA SIAD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PSF ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MESTACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGOASH POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRANDCO SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KODASTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TKM METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA AMZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIAN SZTUKA
PRIMETECH SPÓŁKA AKCYJNA REHA-BED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOPEX FOUNDRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BSKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KOPEX ELECTRIC SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNAMAREK KLUSEK
"KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA KULTURA I TRADYCJE GÓRNICZE "KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄARTUR TRZECIAKOWSKI
MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" SPÓŁKA AKCYJNA "ENGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODLEWNIA STALIWA "ŁABĘDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIWOJCIECH ZASADNI
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄROMAN ŁÓJ
SAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACEK SZUŚCIK
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH "MYSŁOWICE" SPÓŁKA AKCYJNAHENRYK MAJCHRZAK
"EPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGE ELEKTROWNIA OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI KOMITET ENERGII ELEKTRYCZNEJ INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCHMAKSYMILIAN KLANK
QEMETICA SPÓŁKA AKCYJNA PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA NA RZECZ KARDIOLOGII W GÓRNOŚLĄSKIM CENTRUM MEDYCZNYM W KATOWICACH KATOWICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE PRO-TENMARIUSZ FRANCISZEK KORZENIOWSKI
SAG-II WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA ENERGETYCZNA KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNAWALDEMAR KAROL MRÓZ
"RUDZKI PHOENIX BUSINESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PHOENIX BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EFICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WM-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIVERSAL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIVERSAL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAEDWARD PAŹDZIORKO
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNAWŁODZIMIERZ KORNASZEWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "HOLTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIUSZ ZDZISŁAW POCZĘTY
PHOENIX BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPÓŁKA MIESZKANIOWA MYSŁOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA MIESZKANIOWA "NIWKA-MODRZEJÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK KAZIMIERZ KLUZIK
KLUB SPORTOWY "ROZWÓJ" KOPALNI "WUJEK" W KATOWICACHMIROSŁAW KUGIEL
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CIEPŁOWNIA SIEMIANOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTER BALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TECHNICZNO GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKIEJ SEKCJI CEEP W LIKWIDACJIRYSZARD UCIESZYŃSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTROCIEPŁOWNIA SZOPIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWALDEMAR BENEDYKT RASAŁA
PHOENIX BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P2 TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBERNADETA PASJA
"KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJANUSZ JANKE
RYBNICKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNATOMASZ SKRODZKI
STAGE ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SALDO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI STAGE ART II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJANUSZ BOGDAN PRYTUŁA
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNIOŚCIOWO-KREDYTOWA "BOŻE DARY" SPÓŁKA MIESZKANIOWA "WUJEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWIESŁAW ALOJZY PIECHA
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "KAZIMIERZ JULIUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJÓZEF PUPKA
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA "TOWAROWA GIEŁDA ENERGII" SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" SPÓŁKA AKCYJNA EDF KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROCIEPŁOWNI ZAWODOWYCH POLSKI KOMITET ENERGII ELEKTRYCZNEJ POLSKI KLUB KOGENERACJI INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCHTADEUSZ STANISŁAW DEMEL
"INVESTIA" GRUPA PRZEMYSŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ENERGOPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAG-II WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH FERRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH KUŹNIA "OSOWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKO CARBO - JULIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ERGOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "KAZIMIERZ JULIUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄELŻBIETA MUCHA
ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - DOM W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CORPORATE ELITE FINANCE - GRUPA DORADCZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANNA TRUSZKOWSKA
"GRABINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZDZISŁAW KŁECZEK
MINOVA EKOCHEM SPÓŁKA AKCYJNA RUDZKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH POPIOŁEK
ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY "VIRIBUS UNITIS" FUNDUSZ KAPITAŁOWY ABART-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ASTOR" SPÓŁKA AKCYJNAKRYSTYNA WIERZBA
STOWARZYSZENIE SPESJÓZEF DUBIŃSKI
PRIMETECH SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA INNOENERGY CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJANUSZ ROSZKOWSKI
FIRMA CONSULTINGOWO-HANDLOWA "PROREMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZEKONRAD MITERSKI
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA "ZAGŁĘBIE" SPÓŁKA AKCYJNA WRJ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI LARQ SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA KALEO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ ZAGŁĘBIA SOSNOWIEC"MIROSŁAW PAWEŁCZYK
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA GROMEX CENTRUM ODSZKODOWAŃ I WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNAJAROSŁAW ADAMKIEWICZ
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI OCHOCKA IZBA GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GARWOLINIE SPÓŁKA AKCYJNA WADWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 195 W WARSZAWIE W LIKWIDACJI WADWICZ GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI SUSSMANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE AGENCJI ZATRUDNIENIA ABIO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "APT USŁUGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WADWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SUSSMANPOL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI CENTRUM KARCZEWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAPIDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LINK4BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄADAM BIOLIK
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU "SCORPION II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIARTUR NOJSZEWSKI
"HALPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE "HOLDBUD" W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA MIESZKANIOWA WESOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA "GRYF NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSŁAWOMIR WASZCZYŃSKI
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "WARDOM"ALEKSANDRA MAGACZEWSKA
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA "GRABINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PERN SPÓŁKA AKCYJNAANNA KACPRZYK
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNAHENRYK SZUMIŁA
SPÓŁKA MIESZKANIOWA "WIECZOREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄANNA MARGIS
HUTA "ANDRZEJ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "BUDRYK" SPÓŁKA AKCYJNA WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNATOMASZ BOGUS
BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA AKCYJNA PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA MBANK SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH AGRO UBEZPIECZENIA - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MCENTRUM OPERACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRAGMAGO SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA DYSTRYBUCYJNA BANKU POCZTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CENTRUM OPERACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI XCHANGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIND YOUR RESOURCES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SQT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FANDLA SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FANDLA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA FAKTORANTA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CRYPTORACLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMAREK KUCHARSKI
DOLNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARIA SZKUTNICKA PIENIĄŻEK
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNAMIROSŁAW DRYŁA
"KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNAJAN KLIMEK
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA "SPEC" SZWAJCARSKO-POLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "NOVUM FINANSOWO-EKONOMICZNE-RZEMIOSŁO LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMORZĄDOWY INSTYTUT DORADZTWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA KAPITAŁOWA "TWOJE ZDROWIE" FUNDACJA KULTURA I TRADYCJE GÓRNICZE EQUO SPÓŁKA AKCYJNA HEYDAY BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIMAREK MATUSZAK
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY "SILESIA" W KATOWICACH PENSJONAT ANNA MARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNAJERZY JÓZEF MAJCHRZAK
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZYGMUNT ŁUKASZCZYK
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA PGNIG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COIG SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃ" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JSW KOKS SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA DLA WYDZIAŁU GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJANNA MIAZEK
ENION SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA "FUNDUSZ WSPÓŁPRACY" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIMARIUSZ WĘGLEWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I SPEDYCJI OŚWIĘCIM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W CIECHANOWIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI CENTRUM PRODUKCYJNE PNEUMATYKI "PREMA" SPÓŁKA AKCYJNAANDRZEJ LESZCZYŃSKI
WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-ŚWIDNIK" SPÓŁKA AKCYJNA STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO W PILE "ZETPEZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRYSZARD ŚMIECH
KTS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ HUTA ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA "DORWIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "KTS CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJWOJCIECH FRANK
ZAKŁADY TKANIN WEŁNIANYCH "MAZOVIA" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TRANSBUD-MASIWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGETYKA CIESZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RECYKLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA TAURON CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRZYSZTOF MIŚKA
KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA DLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLI BIOAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRAFAŁ DĄBROWSKI
ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ENVIEN BIOPALIWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGE ENERGETYKA KOLEJOWA OBSŁUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR MARIAN KASPRZYŃSKI
SPÓŁKA MIESZKANIOWA "WIECZOREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO "HYDROMEL" SPÓŁKA AKCYJNA TECHNICZNO GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIJERZY KAZIMIERZ GÓRA
CENTRALA ZBYTU WĘGLA"WĘGLOZBYT"SPÓŁKA AKCYJNA HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA MOJ SPÓŁKA AKCYJNAMICHAŁ PIOTR MUŻELAK
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK HALINIAK
FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA W LIKWIDACJIEWA BEATA JASZCZURA
SIEWIERSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WORLDPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARTA DZIKOWSKA
TAURON CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWALDEMAR RASAŁA
"KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTADEUSZ SKOTNICKI
ZAKŁAD GÓRNICZY EKO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBARTOSZ KĘPA
PGNIG TERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA TAURON SPRZEDAŻ GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAURON OBSŁUGA KLIENTA GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ITEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA ITEO VOICE SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA ITEO SPÓŁKA AKCYJNATOMASZ CUDNY
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA "MONITOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA USŁUG GÓRNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD EKOLOGICZNEJ UTYLIZACJI SAMOCHODÓW "ZEUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBRONISŁAW GAJ
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZO-TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ W BYTOMIU SPÓŁKA AKCYJNA BIURO SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH "J.A.R." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KATOWICACH W UPADŁOŚCI HURTOWNIA CARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE PEBEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD USŁUG GÓRNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWIESŁAW PIECHA
"KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAN RYSZARD KYZIOŁ
"INVESTIA" GRUPA PRZEMYSŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA MIESZKANIOWA "WUJEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ ANTONI SZYGUŁA
HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO WZBOGACENIA WĘGLA I PRODUKCJI PALIW EKOLOGICZNYCH "PROPAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIDARIUSZ WÓJCIK
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNAADAM HOCHUŁ
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA TKM METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBEATA SZYMANEK
"KATOWICKI WĘGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJERZY STANISŁAW PALKA
"PAMIĘĆ"- STOWARZYSZENIE OCHRONY DÓBR HISTORYCZNYCH KWK "MYSŁOWICE" I OPIEKI NAD POMNIKAMI I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO. GSP PLACE SKŁADOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GSP ROBOTY GÓRNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GSP INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRYSZARD KOŚCIESZA KUSZŁEYKO
ZESPÓŁ DORADCZY DR R. KUSZŁEYKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDAMROTA, 16-18, KATOWICE, 40-022, KATOWICE, POLSKA
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MICHPOL - II" SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW MICHAŁEK URSZULA MICHAŁEK W LIKWIDACJIData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL