KRS 0000544386
NIP6342834728
REGON36061598400000
NazwaPOLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKA GRUPA GÓRNICZA
Data rejestracji 18 lut 2015 (10 lat temu) 18 lut 2015
Data usunięcia 11 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSTAŃCÓW, 30, KATOWICE, 40-039, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3616718200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342834728
data rejestracji 14 mar 2015
status Czynny
04109011860000000132542413
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
04109028350000000146946331
SANPL Centrum Usług Oddziałowych
ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
06102010260000130202820660
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
07102010260000130203808490
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
17102010260000100202742039
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
20109028350000000146946334
SANPL Centrum Usług Oddziałowych
ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
25102010260000120202742088
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
26102010260000160202933158
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
28102010260000100202933125
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
30102010260000150202936433
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0510Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHMACIEJ JERZY KOPYTO
Prokurent
2016-02-08
2016-09-12
SAMOISTNA(SINGULARNA)
ADRIAN PIOTR GWIŻDŻ
Członek Organu Nadzoru
2015-02-18
2016-07-25
JAROSŁAW JĘDRYSEK
Członek Organu Nadzoru
2017-01-11
2018-05-11
STANISŁAW PRUSEK
Członek Organu Nadzoru
2017-03-24
2018-05-11
JERZY TADEUSZ PODSIADŁO
Członek Organu Nadzoru
2015-02-18
2016-09-19
DAWID JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-07-07
2018-05-11
ROBERT JÓZEF KWAŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-02-18
2016-07-25
WOJCIECH DZIARMAGA
Członek Organu Nadzoru
2016-05-10
2016-07-25
JAN WOJTYŁA
Członek Organu Nadzoru
2016-07-25
2018-05-11
TADEUSZ SKOBEL
Członek Organu Nadzoru
2016-07-25
2016-09-12
PIOTR ZAPADKA
Członek Organu Nadzoru
2016-07-25
2017-01-09
MAREK SKUZA
Beneficjent
IWONA JOLANTA SZCZYGIOŁ
Beneficjent
LESZEK WOJCIECH PIETRASZEK
Beneficjent
BARTOSZ STANISŁAW KĘPA
Beneficjent
BARTOSZ STANISŁAW KĘPA
zgłaszający - członek zarządu
IWONA JOLANTA SZCZYGIOŁ
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2015-02-18
2018-05-11
7.167.181 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 716.718.100 ZŁ
27188356400000
Wspólnik
2016-07-25
2018-05-11
5.700.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 570.000.000,00 ZŁ
00056020700000
Wspólnik
2016-07-25
2018-05-11
5.700.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 570.000.000,00 ZŁ
17035604400000
Wspólnik
2016-07-25
2018-05-11
7.100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 710.000.000,00 ZŁ
01038170900000
Wspólnik
2016-07-25
2018-05-11
5.400.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 540.000.000,00 ZŁ
27684911200000
FUNDUSZ INWESTYCJI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2017-03-10
2017-06-07
3.000.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000.000,00 ZŁ
361976980
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDZIE UPOWAŻNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE,A PONADTO OSOBY DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PROKURY LUB PEŁNOMOCNICTW UDZIELONYCH PRZEZ ZARZĄD NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO.
JERZY JANCZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-25
2018-05-11
JERZY POLOK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-18
2016-07-25
KRZYSZTOF RZYSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-18
2015-06-24
ANDRZEJ JUSZCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH
2015-06-24
2016-04-13
TOMASZ ROGALA
PREZES ZARZĄDU
2016-07-25
2018-05-11
PIOTR BOJARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-25
2018-05-11
ADAM HOCHUŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-25
2018-05-11
ROBERT JÓZEF KWAŚNIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DELEGOWANY DO CZASOWEGO (DO DNIA 14 CZERWCA 2016 ROKU)WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ SP.Z O.O. TJ.WICEPREZESA ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH.
2016-05-10
2016-07-25
ANDRZEJ PANICZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-25
2018-05-11
2015-02-18
2015-12-31
WĘGLOKOKS RYBNICKI OKRĘG WYDOBYWCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-18
2016-07-25
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 29, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA
GKm 27/23
2023-07-15
2024-06-17
1252.09 PLN
VII GNc 769/19, GKm 27/23
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk Kancelaria Komornicza nr X w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie