KRS 0000063484
NIP9671031216
REGON09242963900000
NazwaZAKŁAD MECHANICZNY "SKRAW-MECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD MECHANICZNY "SKRAW-MECH"
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 27 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZYGMUNTA AUGUSTA, 11, BYDGOSZCZ, 85-082, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9671031216
data rejestracji 24 lut 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2922Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓWCOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3520A PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3520B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMUPAWEŁ SOBOLEWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ LESZEK MINDIKOWSKI
Beneficjent
PAWEŁ SOBOLEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ MINDIKOWSKI
Prokurent
2020-05-29
2022-12-27
SAMOISTNA
MARIUSZ RYSZARD LENC
Prokurent
2008-09-26
2016-02-12
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ELŻBIETA MAMYS
Prokurent
2016-02-12
2020-05-29
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MAŁGORZATA ELŻBIETA DUBIEL
Prokurent
2008-09-26
2017-03-30
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARIANNA ZOFIA STAŁANOWSKA
Prokurent
2003-02-17
2008-09-26
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
FRANCISZEK ADAM LIPOWSKI
Prokurent
2003-02-17
2008-09-26
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARIAN KAZIMIERZ NOWAK
Prokurent
2003-02-17
2005-03-30
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
PAWEŁ BARTOSZ OLSZEWSKI
Prokurent
2005-03-30
2006-05-26
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JAROMIR MARIAN DUSZYŃSKI
Prokurent
2006-05-26
2009-07-29
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JACEK RUDEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-01-31
2022-12-27
GRZEGORZ CIECHACKI
Członek Organu Nadzoru
2019-01-31
2020-01-31
TOMASZ ZABOKLICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2018-10-17
ZENON MICHAŁ DUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-09-19
ANDRZEJ KARWASZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-09-19
ELŻBIETA MAMYS
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2005-03-30
ZBIGNIEW MARIAN KIRSCHENSTEIN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2005-03-30
ANTONI BIGAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2017-03-30
ROMAN ZDZISŁAW JAŚTAK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-30
2020-05-29
GRZEGORZ JUTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-30
2022-12-27
Wspólnik
2001-11-21
2022-12-27
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000 ZŁ
09126783800000
PAWEŁ SOBOLEWSKI
Beneficjent
JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ LESZEK MINDIKOWSKI
Beneficjent
PROKURENT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI PODEJMUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI DO ŚWIADCZEŃ - DO WYSOKOŚCI 2000 (DWA TYSIĄCE) EURO, NATOMIAST POWYŻEJ TEJ KWOTY - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
ADAM PIOTR SZUMLAS
CZŁONEK
2001-11-21
2002-09-19
PIOTR KRZYSZTOF LEJMAN
PREZES ZARZĄDU
2017-03-30
2020-04-15
PAWEŁ SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-04-15
2022-12-27
JACEK KRZYSZTOF SZYMCZAK
CZŁONEK
2001-11-21
2002-10-18
MICHAŁ STANISŁAW BOHUSZEWICZ
PREZES
2002-09-19
2016-05-20
JAROMIR MARIAN DUSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-29
2016-05-20
JAROMIR MARIAN DUSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-20
2017-03-30
WOJCIECH KAŁDAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-20
2016-12-02
MAŁGORZATA ELŻBIETA DUBIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-02
2017-03-30
TOMASZ WOJCIECH SZPILMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-30
2020-04-15
2001-11-21
2004-06-17
ZAKŁAD MECHANICZNY ZNTK "SKRAW - MECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie