KRS 0000023471
REGON27174443700000
NazwaRYBNICKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRYBNICKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 22 lut 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JASTRZĘBSKA, 10, RYBNIK, 44-253, RYBNIK - BOGUSZOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 194485500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 194485500,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3889710
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHANDRZEJ PANICZEK
Prokurent
2001-11-15
2002-01-04
PROKURA ŁĄCZNA
ADAM ZBIGNIEW MAŃKA
Prokurent
2002-01-04
2003-07-15
PROKURA ŁĄCZNA
HENRYK SZCZEPAN GASZKA
Prokurent
2003-07-15
2005-02-22
ŁĄCZNA
FRANCISZEK ALOJZY DZIENDZIEL
Prokurent
2003-07-15
2003-10-28
ŁĄCZNA
JAN SIWICA
Prokurent
2001-07-09
2001-10-29
PROKURA ŁĄCZNA
FRANCISZEK TRYBUŚ
Prokurent
2001-07-09
2005-02-22
PROKURA ŁĄCZNA
NORBERT MAJER
Prokurent
2001-11-15
2003-07-15
PROKURA ŁĄCZNA
HENRYK PIOTR KOPEĆ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2002-11-14
DARIUSZ STANISŁAW TOMICZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2003-10-28
STANISŁAW TYTKO
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2003-10-28
GRZEGORZ DZIUROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2002-11-14
ANTONI JÓZEF TAJDUŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2003-10-28
WOJCIECH JAN SZYMICZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2003-10-28
HENRYK SIENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2002-11-14
JACEK KRYSTIAN SKUPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2003-10-28
MAREK ŁYŻWA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2002-11-14
JANUSZ JANKE
Członek Organu Nadzoru
2003-10-28
2005-02-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT - W GRANICACH UMOCOWANIA WYNIKAJĄCEGO Z PRZEPISÓW PRAWA.
MIROSŁAW ADAM KUGIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2001-08-27
MIROSŁAW ADAM KUGIEL
PREZES ZARZĄDU
2001-08-27
2002-12-23
JACEK STANISŁAW BARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2004-03-31
ADAM TOMASZ BOCHEŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2003-07-15
JACEK GRZEGORZ NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2003-08-01
PIOTR STANISŁAW RYKALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2003-07-15
ROMAN LUDWIK MARMUROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2004-03-31
2004-07-07
FRANCISZEK ALOJZY DZIENDZIEL
PREZES ZARZĄDU
2003-10-28
2005-02-22
2001-07-09
2005-02-22
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-09
2005-02-22
RYBNICKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-09
2005-02-22
JASTRZĘBSKA, 10, RYBNIK, 44-253, RYBNIK - BOGUSZOWICE, POLSKA
2003-08-01
2005-02-22
6330 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2003-08-01
2005-02-22
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2003-08-01
2005-02-22
6713Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2003-08-01
2005-02-22
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2003-08-01
2005-02-22
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2003-08-01
2005-02-22
7032A - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI
2003-08-01
2005-02-22
7032B - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI
2003-08-01
2005-02-22
7110Z - WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
2003-08-01
2005-02-22
7133Z - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
2003-08-01
2005-02-22
7134Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie