KRS 0000031319
REGON00622614200000
Nazwa"BANK INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBANK INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 22 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DUBOIS, 5 A, WARSZAWA, 00-184, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 93818491,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 93818491,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji93818491
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6521Z LEASING FINANSOWY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIJACEK KOCHANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-07-09
KAROL MARIAN SACHS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-07-09
STANISŁAW URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-07-09
MARIA JOANNA DUTKIEWICZ STRZYCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-07-09
KRZYSZTOF WIKTOR HERBST
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-07-09
HALINA JOANNA ŚWIĘTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-07-09
JAN ZBIGNIEW WRONA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-07-09
JEAN LOUIS D'ANGLADE
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-01-23
ROBERT ARNAUD
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-01-23
PAUL KLEIN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-01-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD BANKU
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU BANKU UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
WOJCIECH JOACHIM MAREK
PIERWSZY ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-08-09
2002-01-23
WOJCIECH JOACHIM MAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2004-06-30
ALINA MARIA FATEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2002-07-09
JAROSŁAW DARIUSZ DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-15
2008-02-22
WŁODZIMIERZ GRUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2007-06-15
GRAŻYNA EWA NARTOWSKA KIJOK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2004-06-30
JOANNA TERESA WARDZIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2002-01-23
JOANNA TERESA WARDZIŃSKA
I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-01-23
2008-02-22
KRZYSZTOF HENRYK MAZUR
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2007-03-14
GRZEGORZ KULISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-13
2008-02-22
2001-08-09
2003-01-27
DUBOIS, 5A, WARSZAWA, 00-184, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie