KRS 0000032300
REGON00595691500000
NazwaBANK CUKROWNICTWA "CUKROBANK" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBANK CUKROWNICTWA "CUKROBANK"
Data rejestracji 01 sie 2001 (23 lata temu) 01 sie 2001
Data usunięcia 21 lut 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOŚCIUSZKI, 14, WROCŁAW, 50-038, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 33496270,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 495000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3349627
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6521Z LEASING FINANSOWY #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANESTANISŁAW TADEUSZ SUROWY
Prokurent
2001-08-01
2003-02-21
SAMOISTNA
GRZEGORZ ZBIGNIEW CHMIELIŃSKI
Prokurent
2001-08-01
2002-10-01
SAMOISTNA
JOANNA TERESA WARDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2003-02-21
HENRYK ANTONI WŁOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2001-10-10
PAWEŁ KORNELIUSZ KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2001-10-10
ANDRZEJ STEFAN RĘKOSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2001-10-10
BOGUSŁAW STANISŁAW FIEDOR
Członek Organu Nadzoru
2001-10-10
2003-02-21
WOJCIECH KAZIMIERZ WĄS
Członek Organu Nadzoru
2001-10-10
2003-02-21
SŁAWOMIR KAZIMIERZ STACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2003-02-21
WŁODZIMIERZ GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-01
2003-02-21
TOMASZ JÓZEF MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-10
2003-02-21
MAREK BRUZDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-10
2003-02-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA DLA PREZESA ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PROKURENCI - SAMOISTNIE PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE, DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA
ANDRZEJ STANISŁAW JĘDRZEJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-01
2002-01-10
WŁODZIMIERZ LUDIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-01
2002-01-10
JADWIGA ANNA SZLACHETKA LASZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNA KSIĘGOWA
2001-08-01
2002-04-02
JÓZEF PAWLIK
WICEPREZES
2002-01-10
2002-10-01
WIESŁAW SENDEK
WICEPREZES
2002-01-10
2003-02-21
GRAŻYNA EWA NARTOWSKA KIJOK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-29
2003-02-21
STANISŁAW TADEUSZ SUROWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-01
2003-02-21
2001-08-01
2003-02-21
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-01
2003-02-21
BANK CUKROWNICTWA "CUKROBANK" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-01
2003-02-21
KOŚCIUSZKI, 14, WROCŁAW, 50-038, WROCŁAW, POLSKA
2001-08-01
2003-02-21
6512A - PRZEPROWADZANIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH
2001-08-01
2003-02-21
6512A - WYKONYWANIE OPERACJI CZEKOWYCH I WEKSLOWYCH
2001-08-01
2003-02-21
6512A - DOKONYWANIE ZLECONYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
2001-08-01
2003-02-21
6512A - NABYWANIE I ZBYWANIE WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH
2001-08-01
2003-02-21
6512A - WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH ORAZ WYKONYWANIE OPERACJI PRZY ICH UŻYCIU
2001-08-01
2003-02-21
6512A - ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
2001-08-01
2003-02-21
6512A - NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ
2001-08-01
2003-02-21
6521Z - ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE LEASINGU
2001-08-01
2003-02-21
6712Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ I DORADCZEJ W ZAKRESIE PUBLICZNEGO OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PO SPEŁNIENIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH ODRĘBNYMI PRZEPISAMI
2001-08-01
2003-02-21
6512A - DOKONYWANIE NA WARUNKACH UZGODNIONYCH Z DŁUŻNIKIEM, ZAMIANY WIERZYTELNOŚCI NA SKŁADNIKI MAJĄTKU DŁUŻNIKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie