KRS 0000019589
REGON01068573400000
NazwaDOM INWESTYCYJNY BWE SPÓŁKA AKCYJNA - W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOM INWESTYCYJNY BWE -
Data rejestracji 13 cze 2001 (23 lata temu) 13 cze 2001
Data usunięcia 06 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL.SZUCHA, 9, WARSZAWA, 00-580, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3345308,30 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3345308,30 PLN
Wartość nominalna akcji34,67 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji96490
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEHANNA BENDOR
Prokurent
2001-06-13
2001-12-03
SAMOISTNA
JERZY BOGDAN OŻÓG
Likwidator
2001-12-03
2004-01-29
MICHAŁ JAN FOGTMAN
Likwidator
2004-01-29
2005-10-10
LESZEK TOMASZ URBAŃSKI
Likwidator
2004-01-29
2004-02-04
BOŻENA DRABEK
Likwidator
2004-02-04
2005-10-10
BARBARA JANINA CHOROSZY
Likwidator
2005-10-10
2008-02-06
WANDA BRYCH
Likwidator
2005-10-10
2008-02-06
MONIKA ZIELIŃSKA
Likwidator
2001-12-03
2002-02-20
STANISŁAW KOŁODZIEJCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2001-12-28
MAŁGORZATA WIERZCHOWIECKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2004-01-29
MICHAŁ FOGTMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-13
2001-12-28
BARBARA CHOROSZY
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2005-10-10
URSZULA MARIA MLECZKO
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2007-07-06
JÓZEF PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-10
2006-08-18
WŁODZIMIERZ STANISŁAW OLBROMSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-10
2007-07-06
DOROTA GREGORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-18
2008-02-06
BARBARA MARIA SZMAGIER
Członek Organu Nadzoru
2007-07-06
2008-02-06
TOMASZ MARIAN WOLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-06
2008-02-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z PARAGRAFEM 33 STATUTU DOMU INWESTYCYJNEGO BWE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 2. JEDEN CZLONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA. 3. PROKURENT Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.
ZBIGNIEW MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2001-06-13
2001-12-03
2001-06-13
2001-12-03
"DOM INWESTYCYJNY BWE" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-13
2004-01-29
NOAKOWSKIEGO, 22, WARSZAWA, 00-668, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-29
2005-09-30
SENATORSKA, 14, WARSZAWA, 00-082, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie