KRS 0000071008
REGON93090380200000
Nazwa"DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA ŚLEPOCIE"
Krótka nazwaDOLNOŚLĄSKA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA ŚLEPOCIE
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 15 paź 2009 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres OLSZEWSKIEGO, 58, WROCŁAW, 51-643, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHMAREK TOMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2009-01-08
JAN ANDRZEJ DZIUBAN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2009-10-15
ANDRZEJ MIROSŁAW HACHOŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2009-10-15
ADAM NOWOTARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2009-10-15
MAREK WOCH
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2009-01-08
MARIA HANNA NIŻANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2009-10-15
ANDRZEJ SKOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2009-01-08
WŁODZIMIERZ STANISŁAW OLBROMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2009-01-08
TERESA WANDA GRONKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2009-10-15
JANUSZ MIECZYSŁAW ZIERKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2004-02-16
MARIAN ŁĄCKI
Likwidator
2008-10-28
2009-10-15
JAROSŁAW ADAM MAREK
Likwidator
2008-10-28
2009-10-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA FUNDACJĘ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄ SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD FUNDACJĄ WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZARZĄDU
MARIAN ŁĄCKI
PREZES
2001-12-28
2008-10-28
JAROSŁAW ADAM MAREK
VICEPREZES
2001-12-28
2008-10-28
JOLANTA HALINA OFICJALSKA MŁYŃCZAK
SEKRETARZ
2001-12-28
2004-02-16
2001-12-28
2008-10-28
"DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA ŚLEPOCIE"
2001-12-28
2002-05-15
PODWALE, 36A, WROCŁAW, 50-040, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie