KRS 0000098834
NIP8950010885
REGON00808942000000
NazwaTORF CORPORATION - FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTORF CORPORATION - FABRYKA LEKÓW
Data rejestracji 15 mar 2002 (23 lata temu) 15 mar 2002
Data usunięcia 24 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 11, KĄTY WROCŁAWSKIE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHTORF ESTABLISHMENT VADUZ, LIECHTENSTEIN
Wspólnik
2002-03-15
2011-05-27
2.200 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.400.000 (CZTERY MILIONY CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WOJCIECH PIASECKI
Wspólnik
2011-05-27
2017-03-03
1650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3300000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZY MILIONY TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RYSZARD BOGUSŁAW GUMIŃSKI
Wspólnik
2015-09-03
2019-01-24
139 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 278.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2017-03-03
2019-01-24
521 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.042.000,00 ZŁ (JEDEN MILION CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
36253974400000
Wspólnik
2017-04-10
2019-01-24
1.540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.080.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
36586414300000
RYSZARD BOGUSŁAW GUMIŃSKI
Prokurent
2002-03-15
2011-08-31
PROKURA SAMOISTNA
DOMINIK SMYKLA
Członek Organu Nadzoru
2017-04-10
2019-01-24
ANNA TURSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-04-10
2019-01-24
MARCIN KRZYKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2017-04-10
2019-01-24
MAŁGORZATA ANNA BOBROWSKA JARZĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2017-04-10
2019-01-24
RYSZARD WOJTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-04-10
2019-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM W KAŻDYM PRZYPADKU JEDNYM Z NICH BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII A.
BOGDAN JÓZEF SZELEPIN
PREZES ZARZĄDU
2002-03-15
2011-08-31
BOGDAN JÓZEF SZELEPIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-31
2013-09-17
WOJCIECH PIASECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-15
2011-08-31
RYSZARD BOGUSŁAW GUMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-31
2017-02-06
RYSZARD BOGUSŁAW GUMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII A - DYREKTOR GENERALNY
2017-02-06
2019-01-24
WOJCIECH PIASECKI
CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII A - PREZES ZARZĄDU
2017-02-06
2019-01-24
ANDRZEJ OLECHNOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII B - DYREKTOR FINANSOWY
2017-04-10
2017-08-11
EWA JOANNA BĄCHOR
CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII B - DYREKTOR FINANSOWY
2017-08-11
2019-01-24
WOJCIECH PIASECKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-31
2017-02-06
2002-03-15
2005-04-27
"TORF CORPORATION - FABRYKA LEKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wzrost pozycji eksportowej firmy Torf Corporation na rynku światowym
424 252,83 zł
198 698,55 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.5. Promocja polskiej gospodarki
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie