KRS 0000477127
NIP5252578296
REGON14688468400000
NazwaFUNDACJA TOWARZYSTWA DZIENNIKARSKIEGO "FUNDUSZ MEDIÓW" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWARZYSTWA DZIENNIKARSKIEGO "FUNDUSZ MEDIÓW"
Data rejestracji 19 wrz 2013 (11 lat temu) 19 wrz 2013
Data usunięcia 23 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres JÓZEFA HAUKE-BOSAKA, 3, WARSZAWA, 01-540, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJJACEK RAKOWIECKI
Likwidator
2019-09-18
2020-06-23
PAWEŁ DANGEL
Członek Organu Nadzoru
2013-09-19
2015-07-24
WŁODZIMIERZ GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-19
2020-06-23
JACEK RAKOWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-19
2015-07-24
MONIKA SIERADZKA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-19
2020-06-23
BEATA KATARZYNA STASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-19
2020-06-23
JACEK ŻAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-19
2020-06-23
LUBOMIR ZENON JURCZAK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-22
2020-06-23
ANDRZEJ KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-08-09
2020-06-23
PIOTR WOJCIECH PACEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-07-24
2019-08-09
MIROSŁAW BOGUSŁAW STACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-07-24
2016-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
PIOTR WOJCIECH PACEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-09-19
2015-07-24
JACEK RAKOWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-24
2019-09-18
2013-09-19
2019-09-18
FUNDACJA TOWARZYSTWA DZIENNIKARSKIEGO "FUNDUSZ MEDIÓW"
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie