KRS 0000051560
REGON01206685700000
NazwaPARTYCYPACJA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPARTYCYPACJA
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 23 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NALEWKI, 8, WARSZAWA, 00-158, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAWŁODZIMIERZ GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-12-02
WOJCIECH JOACHIM MAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-12-02
ALINA MARIA FATEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2004-01-20
GRAŻYNA EWA NARTOWSKA KIJOK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2004-01-20
JOANNA TERESA WARDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2004-01-20
MARIA ZOFIA DRAGUNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2004-11-26
AGNIESZKA KATARZYNA PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-26
2005-11-09
JAN KRZYSZTOF ŚWIĘCICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-26
2007-02-23
TOMASZ PAWEŁ OSARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-09
2007-02-23
MICHAŁ JAN RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-26
2007-02-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACEK JASKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2004-11-26
STANISŁAW KOLASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2003-12-02
WOJCIECH WALDEMAR GRABCZAN
CZŁONEK
2003-12-02
2004-11-26
MIKOŁAJ WALKÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-26
2005-11-09
AGNIESZKA KATARZYNA PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-09
2007-02-23
2001-10-11
2004-11-26
BISE PARTYCYPACJA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-11
2003-12-02
DUBOIS, 5A, WARSZAWA, 00-184, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-02
2004-11-26
DUBOIS, 5 A, WARSZAWA, 00-184, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie