KRS 0000012061
NIP5261019076
REGON01081980900000
NazwaIPSOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIPSOS
Data rejestracji 22 maj 2001 (23 lata temu) 22 maj 2001
Data usunięcia 12 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1612000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMSŁAWOMIR NOWOTNY
Wspólnik
2001-05-22
2003-06-23
2059 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.029.500 ZŁ.
TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO - EKONOMICZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-05-22
2003-06-23
1746 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 873.000 ZŁ.
012083880
IPSOS SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-08-17
2015-01-12
3.224 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.612.000,00 ZŁOTYCH
AGATA MARIA NOWOTNY
Wspólnik
2003-06-23
2003-12-02
2059 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.029.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-06-23
2003-08-18
3492 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.746.000 ZŁOTYCH
01208388000000
DANIEL KURT LEIS
Prokurent
2003-01-22
2003-08-18
SAMOISTNA
MICHAŁ RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-22
2001-08-17
KAROL SACHS
Członek Organu Nadzoru
2001-05-22
2001-08-17
ELŻBIETA FRĄTCZAK NOWOTNY
Członek Organu Nadzoru
2001-05-22
2001-08-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA.
SŁAWOMIR NOWOTNY
PREZES ZARZĄDU
2001-05-22
2001-08-17
WŁODZIMIERZ DAAB
PREZES ZARZĄDU
2001-08-17
2003-01-22
JEAN-MICHEL RAYMOND CARLO DE PREAULX
PREZES ZARZĄDU
2003-01-22
2003-12-02
PIERRE LE MANH
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-30
2015-01-12
JACEK BARTŁOMIEJ OTFFINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-21
2010-07-21
JACEK BARTŁOMIEJ OTFFINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-21
2012-02-15
KURT LINTON THOMPSON
PREZES ZARZĄDU
2012-02-15
2015-01-12
DANIEL KURT LEIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-18
2008-10-03
DANIEL KURT LEIS
PREZES ZARZĄDU
2008-10-03
2009-02-27
DINKO SVETOPETRIĆ
WICE-PREZES ZARZĄDU
2009-02-27
2009-11-30
1972-08-06
2001-05-22
2006-04-10
DEMOSKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-10
2009-12-22
IPSOS OBSERVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-22
2002-01-31
MIGDAŁOWA, 4, WARSZAWA, WARSZAWA, WARSZAWA, POLSKA
2002-01-31
2008-07-31
PUŁAWSKA, 39, WARSZAWA, 02-508, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie