KRS 0000051430
NIP9511998398
REGON01716500900000
NazwaSCHERING-PLOUGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSCHERING-PLOUGH POLSKA
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 17 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2530000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWESCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST A.G.
Wspólnik
2001-10-16
2010-02-16
7.580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.790.000 ZŁOTYCH
SCHERICO LTD.
Wspólnik
2008-10-29
2010-08-24
5.060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.530.000 ZŁOTYCH
SCHERING-PLOUGH LTD.
Wspólnik
2010-08-24
2011-01-24
5.060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.530.000,00 ZŁ
MERCK SHARP & DOHME B.V.
Wspólnik
2011-01-24
2011-06-17
5 060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.530.000 ZŁ
PIOTR ARTUR POREMBSKI
Prokurent
2001-10-16
2004-05-11
ŁĄCZNA
MAGDALENA EWA KURZYP
Prokurent
2001-10-16
2001-12-12
ŁĄCZNA
DANUTA ORASZEK
Prokurent
2001-10-16
2004-05-11
ŁĄCZNA
EDYTA MICHALAK
Prokurent
2004-05-11
2005-12-14
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ JANKIEWICZ
Prokurent
2001-10-16
2006-02-21
ŁĄCZNA
PIOTR MIĘKUS
Prokurent
2010-02-16
2011-06-17
SAMOISTNA
KARL MEIER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2005-12-14
HANS-JORG KUMMER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2005-12-14
GARCIA ANGEL FERNANDEZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2005-12-14
RATNAKAR MITRA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-14
2006-10-23
ANDREAS ZETTLER
Członek Organu Nadzoru
2005-12-14
2006-10-23
PAUL KLAASSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-12-14
2008-09-04
RAINER WICKE
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2010-10-19
STEPHEN DUNLOP
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2010-10-19
MARIA TERESA BERNAS HILADO
Członek Organu Nadzoru
2008-09-04
2009-08-12
JOSEPH BRIAN PROMO
Członek Organu Nadzoru
2009-08-12
2010-10-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ CUDNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-23
2008-02-11
STEPHAN JOHANNES ZIEGLER
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2005-12-14
KRZYSZTOF JERZY DZIEDZIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-14
2006-10-23
WOJCIECH PAWEŁ RACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-11
2009-11-20
STIJN MICHIEL EHREN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-01
2011-06-17
STEVEN H. KOEHLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-01
2011-06-17
ŁUKASZ JAROSŁAW ZYBACZYŃSKI
PREZES
2009-11-20
2011-06-17
MARCIN KONRAD GRODZICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-23
2008-02-11
WOJCIECH PAWEŁ RACZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-19
2008-02-11
MONIKA MARTA DEPTUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-14
2006-08-23
2001-10-16
2001-11-15
"SHERING PLOUGH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2001-12-12
"SHERING-PLOUGH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-12
2008-10-29
"SCHERING-PLOUGH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-16
2005-12-14
MIGDAŁOWA, 4, WARSZAWA, 02-760, WARSZAWA, POLSKA
2005-12-14
2006-08-23
AL. JEROZOLIMSKIE, 195A, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie