KRS 0000600507
NIP5213617661
REGON14575832200000
NazwaRTAVENTURES VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaRTAVENTURES VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 lut 2016 (9 lat temu) 05 lut 2016
Data usunięcia 25 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZAJĘCZA, 2B, WARSZAWA, 00-351, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213617661
data rejestracji 08 paź 2011
status Zwolniony
08114020040000341216156147
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
10114020040000310277912409
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
13105010251000009031986269
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
51114020040000370282534785
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
66105010251000009031986285
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
76114020040000351211932755
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
88105010251000009031986277
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.PIOTR KULESZA
Wspólnik
2016-02-05
2021-02-25
LUBOMIR ZENON JURCZAK
Wspólnik
2016-02-05
2021-02-25
PIOTR KULESZA
zgłaszający - komplementariusz
LUBOMIR ZENON JURCZAK
Beneficjent
PIOTR KULESZA
Beneficjent
LUBOMIR ZENON JURCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
WSPÓLNIK POSIADA 50% UDZIAŁÓW DAJĄCYCH PRAWO DO 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000394376), BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM (KOMANDYTARIUSZEM) POSIADAJĄCYM 0,1% GŁOSÓW W SPÓŁCE RTA.VC KULESZA JURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
PIOTR KULESZA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
WSPÓLNIK POSIADA 50% UDZIAŁÓW DAJĄCYCH PRAWO DO 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000394376), BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM (KOMANDYTARIUSZEM) POSIADAJĄCYM 0,1% GŁOSÓW W SPÓŁCE RTA.VC KULESZA JURCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZAMI SPÓŁKI SĄ: OSOBA FIZYCZNA - PIOTR KULESZA ORAZ VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST LUBOMIR ZENON JURCZAK - PREZES ZARZĄDU.
PIOTR KULESZA
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-05
2021-02-25
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-05
2021-02-25
14441510000000
2016-02-05
2017-10-12
UL. PODBIPIĘTY, 52, WARSZAWA, 02-732, WARSZAWA, POLSKA
2017-10-12
2020-08-28
UL. SKRZETUSKIEGO, 26, WARSZAWA, 02-726, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie