KRS 0000470941
NIP9721245297
REGON30241956700000
NazwaTRANSPARENT DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRANSPARENT DATA
Data rejestracji 05 sie 2013 (11 lat temu) 05 sie 2013
Data usunięcia 30 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9721245297
data rejestracji 03 gru 2013
status Czynny
07114011240000483501001001
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
23114011240000483501001004
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
50114011240000483501001003
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
77114011240000483501001002
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJBARTŁOMIEJ WŁODZIMIERZ GOLA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-05
2015-04-15
PIOTR KULESZA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-26
2015-04-15
MICHAŁ LEHMANN
Członek Organu Nadzoru
2013-08-05
2014-02-26
ARKADIUSZ PIECHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-05
2015-04-15
MARTIN KACZMARSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA KACZMARSKI
Beneficjent
JAROMIR FRANKOWICZ
zgłaszający - komplementariusz
BARTOSZ KLUCZYŃSKI
Wspólnik
2013-08-05
2014-02-26
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-08-05
2017-08-02
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.900,00 ZŁ
30105629800000
ŁUKASZ GAJOS
Wspólnik
2014-02-26
2017-11-30
205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.500,00 ZŁ
ARKADIUSZ HAJDUK
Wspólnik
2014-02-26
2017-11-30
275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500,00 ZŁ
MAŁGORZATA DOROTA KACZMARSKI
Wspólnik
2017-08-02
2017-11-30
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
MARTIN KACZMARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MAŁGORZATA KACZMARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BARTOSZ KLUCZYŃSKI
PREZES
2013-08-05
2014-02-26
ŁUKASZ GAJOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-26
2017-11-30
ARKADIUSZ HAJDUK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-26
2017-11-30
2013-08-05
2014-02-26
BIG DATA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-05
2014-02-26
SADOWA, 32, POZNAŃ, 61-567, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie