KRS 0000345589
NIP7781467149
REGON30126861700000
NazwaMANAGEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMANAGEMED
Data rejestracji 30 gru 2009 (15 lat temu) 30 gru 2009
Data usunięcia 17 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZA BRAMKĄ, 9, POZNAŃ, 61-842, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN PAPROCKI
Wspólnik
2009-12-30
2010-12-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ.
ŁUKASZ SEBASTIAN KOCISZEWSKI
Wspólnik
2010-12-28
2020-07-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANDRZEJ GRABOWIEC
Kurator
2013-08-29
2014-11-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MICHAŁ LEHMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-30
2010-10-04
BARTŁOMIEJ ŁUKASZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-04
2010-12-28
JACEK LEOPOLD CHWEDORUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-28
2012-05-02
2009-12-30
2010-12-28
WIELKA, 20, POZNAŃ, 61-775, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie