KRS 0000193472
NIP5732552428
REGON15214808700000
NazwaMODOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMODOR
Data rejestracji 06 lut 2004 (21 lat temu) 06 lut 2004
Data usunięcia 01 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOWIEJSKIEGO, 53, POZNAŃ, 61-734, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHWspólnik
2004-02-06
2005-06-09
15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI7.500.000,00 ZŁ
57086366200000
ZBIGNIEW TADEUSZ JUSZCZYK
Wspólnik
2004-02-06
2004-07-07
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z EWĄ JUSZCZYK
EWA JANINA JUSZCZYK
Wspólnik
2004-02-06
2004-07-07
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE ZBIGNIEWEM JUSZCZYK
Wspólnik
2004-07-07
2009-08-14
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000 ZŁ
57010730500000
PIOTR KRZYSZTOF HYKAWY ZABŁOCKI
Wspólnik
2009-08-14
2016-07-01
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ
PIOTR KRZYSZTOF HYKAWY ZABŁOCKI
Likwidator
2009-08-14
2010-09-07
MICHAŁ ADAM DYNER
Likwidator
2006-01-20
2009-08-14
JACEK PIOTR KONOPA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-01
2005-06-09
ANDRZEJ KADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-01
2005-06-09
JACEK JAKUB MASIOTA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-01
2005-06-09
ANDRZEJ GRABOWIEC
Kurator
2011-05-25
2011-10-19
JACEK MARZOCH
Prokurent
2004-02-06
2004-07-22
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY LUB ZOSTANIE POWOŁANY PROKURENT, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000,00 ZŁ. ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK MARZOCH
PREZES ZARZĄDU
2004-07-22
2005-06-09
PIOTR KRZYSZTOF ZABŁOCKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2006-01-20
ZBIGNIEW TADEUSZ JUSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-06
2004-07-22
2004-02-06
2006-01-20
"PRODOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-20
2009-08-14
"PRODOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2004-02-06
2009-08-14
KOPALNIANA, 12, NOWA WIEŚ, 42-262, POCZESNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie