KRS 0000330543
NIP8951950863
REGON02098699400000
NazwaRZETELNA FIRMA + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRZETELNA FIRMA +
Data rejestracji 03 cze 2009 (15 lat temu) 03 cze 2009
Data usunięcia 20 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DANUTY SIEDZIKÓWNY, 12, WROCŁAW, 51-214, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWMACIEJ PIOTR KACZMARSKI
Wspólnik
2009-06-03
2018-04-20
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY I WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARTIN KACZMARSKI
Prokurent
2015-09-28
2018-04-20
PROKURA SAMOISTNA Z PRAWEM DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH KONIECZNYCH DLA PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 2 (DWÓCH) LUB 3 (TRZECH) OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA UPRAWNIENI SĄ DO KWOTY NIEPRZEKRACZALNEJ 10.000 (DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POWYŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ MARCIN GUTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-03
2009-06-10
WALDEMAR MACIEJ SOKOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-10
2016-01-14
ADAM WOJCIECH ŁĄCKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-14
2016-05-09
MIROSŁAW MAREK SĘDŁAK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-09
2018-04-20
MACIEJ KONRAD AMELJAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-19
2018-04-20
2009-06-03
2018-03-22
RZETELNA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-03
2017-09-14
ARMII LUDOWEJ, 21, WROCŁAW, 51-214, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie