KRS 0000157177
NIP5252266964
REGON01548265100000
NazwaREJESTR RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREJESTR RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ
Data rejestracji 25 kwi 2003 (21 lat temu) 25 kwi 2003
Data usunięcia 12 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII LUDOWEJ, 21, WROCŁAW, 51-214, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 170000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2003-04-25
2016-01-12
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
63053660300000
Wspólnik
2003-04-25
2008-12-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
07046081000000
Wspólnik
2005-05-23
2016-01-12
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
00050997900000
Wspólnik
2005-05-23
2016-01-12
6 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3000 ZŁOTYCH
00051004300000
Wspólnik
2005-05-23
2016-01-12
14 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 7000 ZŁOTYCH
00049461100000
Wspólnik
2011-04-21
2013-08-02
1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000,00 ZŁOTYCH
93291331900000
EDWARD WYRWA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-25
2008-06-05
TADEUSZ TUR
Członek Organu Nadzoru
2003-04-25
2004-07-06
TADEUSZ ANDRZEJ KROTOSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-25
2004-07-06
MACIEJ PIOTR KACZMARSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-08
2016-01-12
EUGENIUSZ LASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-06
2008-06-05
CEZARY MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-06
2008-06-05
DANUTA ANNA TWARDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-05
2009-07-23
LEOKADIA CECYLIA MIZERSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-05
2011-08-08
TADEUSZ TUR
Członek Organu Nadzoru
2008-06-05
2016-01-12
PIOTR HUZIOR
Członek Organu Nadzoru
2009-07-23
2016-01-12
MAŁGORZATA MARIA DULIŃSKA
Likwidator
2013-11-08
2016-01-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
EUGENIUSZ LASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-04-25
2004-07-06
MICHAŁ MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2004-07-06
2008-06-05
ADAM JAKUBSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-06
2006-05-05
EUGENIUSZ LASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-06-05
2011-08-08
MIROSŁAW MAREK SĘDŁAK
PREZES ZARZĄDU
2011-08-08
2013-11-08
2003-04-25
2008-11-21
"KRAJOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-11-21
2012-12-03
KRAJOWE BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-03
2013-11-08
REJESTR RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-25
2004-07-06
ŚWIĘTOKRZYSKA, 20, WARSZAWA, 00-049, WARSZAWA, POLSKA
2004-07-06
2008-12-16
T. BOYA - ŻELEŃSKIEGO, 6, WARSZAWA, 00-621, WARSZAWA, POLSKA
2008-12-16
2011-08-08
KRZYWICKIEGO, 34, WARSZAWA, 02-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie