KRS 0000009509
NIP5260304544
REGON00805282900000
NazwaIMPEL CASH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMPEL CASH SERVICES
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Data usunięcia 15 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2850000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKAZIMIERZ ALEKSANDER TATARA
Wspólnik
2001-05-09
2003-02-05
80 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
IZABELA LACHOWSKA
Wspólnik
2001-05-09
2006-02-28
798 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 399.000 ZŁ
Wspólnik
2006-10-26
2017-03-30
5.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.850.000,00 ZŁOTYCH
89068515800000
WOJCIECH MIELCARZ
Wspólnik
2001-05-09
2010-03-01
2793 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.396.500,00 ZŁ
JANINA KRYSTYNA MIELCARZ
Wspólnik
2001-05-09
2003-02-05
240 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000 ZŁ
Wspólnik
2017-03-30
2017-09-15
5.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.850.000,00 ZŁ.
36570784000000
DARIUSZ KUREK
Prokurent
2010-03-04
2013-01-04
SAMOISTNA
ZUZANNA STASIEŃKO
Prokurent
2011-10-28
2014-05-14
SAMOISTNA
MACIEJ ADAMCZYK
Prokurent
2013-01-04
2013-06-07
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK JĘDRZEJ JANKE
Prokurent
2013-04-17
2014-11-15
PROKURA SAMOISTNA
MIROSŁAW EDWARD GREBER
Prokurent
2013-06-07
2016-05-19
PROKURA SAMOISTNA
JAKUB DZIK
Prokurent
2013-06-07
2017-09-15
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA KRZYŻANOWSKA
Prokurent
2016-08-31
2017-09-15
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA KATARZYNA GŁOGOWSKA WALENCIAK
Prokurent
2010-03-04
2017-09-15
SAMOISTNA
ALICJA MYCEK
Prokurent
2013-10-03
2017-09-15
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA KRZYŻANOWSKA
Prokurent
2010-03-04
2016-06-13
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAZIMIERZ ALEKSANDER TATARA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-09
2004-04-21
MIROSŁAW MAREK SĘDŁAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-26
2007-11-30
WOJCIECH MIELCARZ
PREZES ZARZĄDU
2001-05-09
2017-09-15
KRZYSZTOF GRZEGORZ KASZUBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-21
2017-09-15
WOJCIECH WESOŁY
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-14
2017-09-15
2001-05-09
2010-02-26
PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "ASEKURACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-09
2006-07-07
ZŁOTA, 6, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-07
2013-05-27
OSTROROGA, 31A, WARSZAWA, 01-163, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie