KRS 0000145865
NIP8992466101
REGON93285166000000
NazwaASEKURACJA CASH HANDLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASEKURACJA CASH HANDLING
Data rejestracji 08 sty 2003 (22 lata temu) 08 sty 2003
Data usunięcia 18 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#80 EDUKACJA #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6203 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #6110 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6120 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9511 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4614 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4652 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #2651 PRODUKCJA CEMENTU #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #781 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #782 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHOSKAR JERZY SKOMSKI
Prokurent
2005-11-18
2006-10-26
SAMOISTNA
WOJCIECH MATEUSZ KIESTRZYŃ
Prokurent
2005-11-18
2011-06-01
SAMOISTNA
KRZYSZTOF GRZEGORZ KASZUBA
Prokurent
2005-11-18
2008-02-08
SAMOISTNA
DARIUSZ TADEUSZ KUREK
Prokurent
2006-02-23
2012-12-17
SAMOISTNA
BARBARA BRYGIDA TOMASZEWSKA
Prokurent
2006-02-23
2011-10-12
SAMOISTNA
WOJCIECH JAKUB WESOŁY
Prokurent
2006-08-28
2008-02-08
SAMOISTNA
MICHAŁ JAN GAWIN
Prokurent
2006-08-28
2007-08-09
SAMOISTNA
KRZYSZTOF WACHOWSKI
Prokurent
2006-10-26
2007-04-05
SAMOISTNA
ROBERT WOLAK
Prokurent
2007-04-05
2008-02-08
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA KRZYŻANOWSKA
Prokurent
2008-02-08
2014-09-18
SAMOISTNA
Wspólnik
2003-01-08
2003-06-13
99 (SŁOWNIE: DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 (SŁOWNIE: PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49.500 (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
00133927800000
Wspólnik
2003-06-13
2010-11-15
30.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000.000,00 ZŁOTYCH
89068515800000
Wspólnik
2010-11-15
2014-09-18
29.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.999.500,00 ZŁOTYCH
00805282900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ PRZEMYSŁAW DEMEL
PREZES ZARZĄDU
2003-01-08
2003-02-25
PAWEŁ TURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-25
2004-03-11
PAWEŁ TURKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-11
2004-11-08
MIROSŁAW MAREK SĘDŁAK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-11
2007-11-30
WOJCIECH MIELCARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-26
2008-02-08
WOJCIECH MIELCARZ
PREZES ZARZĄDU
2008-02-08
2010-01-19
KRZYSZTOF GRZEGORZ KASZUBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-08
2010-01-19
KRZYSZTOF GRZEGORZ KASZUBA
PREZES ZARZĄDU
2010-01-19
2014-09-18
WOJCIECH WESOŁY
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-07
2014-09-18
ADAM KLIMAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-07
2014-09-18
2003-01-08
2003-02-25
ICG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-25
2009-09-11
IMPEL CASH HANDLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-08
2003-03-25
ŚLĘŻNA, 118, WROCŁAW, 53-111, WROCŁAW, POLSKA
2003-03-25
2004-03-30
PARTYNICKA, 8, WROCŁAW, 53-031, WROCŁAW, POLSKA
2004-03-30
2004-09-28
POSTĘPU, 2, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2004-09-28
2006-08-28
JAGIELLOŃSKA, 78, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
2006-08-28
2008-03-04
KASPRZAKA, 22, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-04
2011-05-16
KASPRZAKA, 7, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
2011-05-16
2014-05-14
OSTROROGA, 31A, WARSZAWA, 01-163, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie