KRS 0000378325
NIP5252499533
REGON14281866700000
NazwaPLASTPACK COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPLASTPACK COMPANY
Data rejestracji 14 lut 2011 (14 lat temu) 14 lut 2011
Data usunięcia 21 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JASNA, 14/16A, WARSZAWA, 00-041, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5722494,50 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5722494,50 PLN
Wartość nominalna akcji0,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji11444989
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAANETA BERNADETA KAZIECZKO
Członek Organu Nadzoru
2011-02-14
2017-02-21
PATRYCJA DOROTA BUCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-02-14
2012-04-24
WOJCIECH WESOŁY
Członek Organu Nadzoru
2011-02-14
2011-09-19
ELŻBIETA ZALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-07-04
2017-02-21
MARCIN KŁOPOCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-19
2016-07-04
AGNIESZKA ALEKSANDRA MORYSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-24
2017-02-21
MAŁGORZATA KATARZYNA KRASKA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-24
2017-02-21
TADEUSZ WOJCIECH MORYSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-24
2015-07-13
PIOTR LETOLC
Członek Organu Nadzoru
2015-07-13
2017-02-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ KRAKÓWKA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-14
2012-04-24
ANDRZEJ KRAKÓWKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-24
2017-02-21
WŁADYSŁAW KRASKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-08
2012-04-24
WŁADYSŁAW KRASKA
PREZES ZARZĄDU
2012-04-24
2017-02-21
TADEUSZ WOJCIECH MORYSIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-13
2017-02-21
2011-02-14
2012-01-27
MAZOWIECKA, 13, WARSZAWA, 00-052, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie